GARCIA GARCIA MUNTE MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA MUNTE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 24
Empresas activas: 24
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GARCIA GARCIA MUNTE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARCAMENTS SAGRERA SA | Administrador Unico | 13/07/2022 | |
ESTACION DE SERVICIO SAN VICENTE SL | Administrador Unico | 17/07/2019 | |
ALBERGUE CUATRO CAMINOS SL | Administrador Unico | 14/03/2019 | |
CATALA CHOPIN SL | Administrador Unico | 14/12/2018 | |
RISOTAL SL | Administrador Unico | 29/11/2018 | |
EDIFICIO COMERCIAL LOS TILOS SA | Administrador Unico | 29/11/2018 | |
SAN JUAN ESTACION 2018 SL | Administrador Unico | 07/11/2018 | |
CATALA GRANADOS SL | Administrador Unico | 23/10/2018 | |
FREESIA INVER PROJECT SL | Administrador Unico | 23/10/2018 | |
CATALA LITZ SL | Administrador Unico | 18/10/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA MUNTE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA MUNTE MANUEL
Empresa: CATALA MOZART SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Munte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32540 , F 108, S 8, H B 210932, I/A 12 (04/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-237-08
Empresa: APARCAMENTS SAGRERA SA
Administrador Unico
- Garcia Garcia Munte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26471 , F 150, S 8, H B 103917, I/A 15 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-138-08
Empresa: ESTACION DE SERVICIO SAN VICENTE SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Munte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46984 , F 144, S 8, H B 537271, I/A 1 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-141-08
Empresa: RESTAURANTE SAN JUAN DESPI SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Munte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45274 , F 218, S 8, H B 482563, I/A 6 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-08
Empresa: ALBERGUE CUATRO CAMINOS SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Munte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24500 , F 100, S 8, H B 77624, I/A 23 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-08
Empresa: VIP FORNS SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Munte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45166 , F 40, S 8, H B 478969, I/A 6 (20/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-08
Empresa: CATALA CHOPIN SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Munte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32652 , F 198, S 8, H B 212550, I/A 8 (14/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-08
Empresa: EDIFICIO COMERCIAL LOS TILOS SA
Administrador Unico
- Garcia Garcia Munte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660, L 2571, F 39, S 8, H MA 73187, I/A 9 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Empresa: RISOTAL SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Munte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42865 , F 215, S 8, H B 416521, I/A 11 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-08
Empresa: CATALA MOZART SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Munte Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32540 , F 107, S 8, H B 210932, I/A 10 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-222-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GARCIA MUNTE MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA MUNTE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA MUNTE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos