GARCIA GARCIA MARIA SONIA
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA MARIA SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GARCIA MARIA SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SL | Apoderado Solidario | 17/05/2021 | |
TELECYL SA | Apoderado | 11/06/2019 | |
O VENDAVAL HOSTAL RESTAURANTE SL | Administrador Solidario | 22/10/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA MARIA SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA MARIA SONIA
Apoderado Solidario
- Abad Castello Luis Elias
- Alemañ Asensi Angel Rafael
- Garcia Garcia Maria Sonia
- Garcia Pardo Sergio
- Gaubert Revenga Jose Luis
- Gonzalez Ivorra Alberto
- Lorenzo Dols Jose Vicente
- Martinez Belmonte Jose-ramon
- Martinez Diez Elena
- Molina Pretel Juan Carlos
- Navarro Molto Miguel Angel
- Paredes Mazon Angel
- Rubio Garcia Angel Carlos
- Sanchez Martinez Francisco Jose
- Sanchez Vidal Maria Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3562 , F 188, S 8, H A 127578, I/A 8 (17/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-03
Empresa: TELECYL SA
Apoderado
- Garcia Garcia Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1451 , F 47, S 8, H VA 3363, I/A 54 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-47
Empresa: ULTIMO CUPLE SL
Administrador Solidario
- Edrosa Monteavaro Jose Luis
- Garcia Garcia Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 22, S 8, H LU 18118, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-27
Empresa: SAIGU SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Maria Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 528 , F 194, S 8, H BI 6904,B , I/ 2 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-48
Información de GARCIA GARCIA MARIA SONIA
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA MARIA SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA MARIA SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos