GARCIA GARCIA MARIA MARLENE
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA MARIA MARLENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA GARCIA MARIA MARLENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTUR COMERKO SL | Administrador Mancomunado | 24/12/2020 | |
GARCIA Y ALBA-GONZALEZ DISTRIBUCION SL | Administrador Mancomunado | 29/06/2016 | |
BANDERA DE SAN ANDRES SL | Administrador Unico | 12/11/2015 | |
IZAR & ALAI SL | Administrador Unico | 13/01/2015 | |
TALLERES DE COSTURA DE ESTELLA SL | Administrador Unico | 13/01/2015 | |
OLALDEA COMPAÑIA DE COMERCIO SL | Administrador Unico | 05/01/2015 | |
SAN PEDRO DE GAZAGA SL | Representante | 04/12/2014 | |
ABBATIA SL | Administrador Solidario | 26/12/2011 | |
YELEM BY SL | Administrador Solidario | 23/12/2011 | |
LA VASCONIA COMPAÑIA NAVARRA DE CERVEZAS SL | Administrador Solidario | 12/12/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA MARIA MARLENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA MARIA MARLENE
Empresa: HACIENDA AGRARIA DE DI CASTILLO SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Maria Marlene
- Valerio Martinez De Muniain Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36597 , F 140, S 8, H M 656828, I/A 2 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-28
Empresa: ASTUR COMERKO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Garcia Francisco Javier
- Garcia Garcia Maria Marlene
- Gonzalez Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4422 , F 31, S 8, H AS 57155, I/A 1 (24/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-33
Empresa: FABASA SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Maria Marlene
- Garcia Llorente Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6522 , F 224, S 8, H M 106194, I/A 7 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-204-28
Empresa: HACIENDA AGRARIA DE DI CASTILLO SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Maria Marlene
- Valerio Martinez De Muniain Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36597 , F 133, S 8, H M 656828, I/A 1 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-28
Empresa: IRU PIPERROPIL SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Garcia Maria Marlene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 219, S 8, H NA 32552, I/A 5 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-31
Empresa: IRU PIPERROPIL SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Garcia Maria Marlene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 218, S 8, H NA 32552, I/A 3 (28/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-31
Administrador Mancomunado
- Garcia Garcia Francisco Javier
- Garcia Garcia Maria Marlene
- Gonzalez Perez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 104, S 8, H AS 49951, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-33
Empresa: FABASA SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Maria Marlene
- Garcia Llorente Carlos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6522 , F 223, S 8, H M 106194, I/A 5 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-55-28
Empresa: ABAUNTZA SL
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Maria Marlene
- Valerio Martinez De Muniain Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1670 , F 55, S 8, H NA 33123, I/A 2 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-31
Empresa: BANDERA DE SAN ANDRES SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Maria Marlene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 193, S 8, H NA 33847, I/A 2 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-31
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GARCIA MARIA MARLENE
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA MARIA MARLENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA MARIA MARLENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos