GARCIA GARCIA LUIS CARLOS
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA LUIS CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GARCIA LUIS CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPRENTA GARCIA SA | Administrador Unico | 10/09/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA LUIS CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA LUIS CARLOS
Empresa: IMPRENTA GARCIA SA
Administrador Unico
- Garcia Garcia Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 51, F 65, S 8, H BU 1720, I/A 8 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-09
Empresa: IMPRENTA GARCIA SA
Administrador Unico
- Garcia Garcia Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 51, F 65, S 8, H BU 1720, I/A 7 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-09
Empresa: IMPRENTA GARCIA SA
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Luis Carlos
- Garcia Garcia Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 51, F 65, S 8, H BU 1720, I/A 7 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-09
Empresa: JUCARLUI SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Luis Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1917 , F 218, S 8, H GC 41569, I/A 2º (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-18-35
Empresa: IMPRENTA GARCIA SA
Administrador Solidario
- Garcia Garcia Luis Carlos
- Garcia Garcia Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260, L 51, F 65, S 8, H BU 1720, I/A 6 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-09
Información de GARCIA GARCIA LUIS CARLOS
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA LUIS CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA LUIS CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos