GARCIA GARCIA LUCIA
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA GARCIA LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAYFLEX SISTEMAS Y FLUIDOS SA | Consejero | 28/02/2023 | |
GARCIA GARCIA INICIA SL | Socio Unico | 31/12/2014 | |
GARCIA GARCIA INICIA SL | Administrador Unico | 31/12/2014 | |
LUCI SPORT SL | Socio Unico | 11/12/2014 | |
LUCI SPORT SL | Administrador Unico | 11/12/2014 | |
VILLENA OPEN 365 SL | Socio Unico | 10/12/2014 | |
VILLENA OPEN 365 SL | Administrador Unico | 10/12/2014 | |
DEPORTES GARCIA BENIDORM SL | Socio Unico | 03/12/2014 | |
DEPORTES GARCIA BENIDORM SL | Administrador Unico | 03/12/2014 | |
777 COMERCIAL J DEL SURESTE SL | Socio Unico | 17/07/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA LUCIA
Empresa: EMPRESA PUBLICA LEDESMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 6873, I/A 8 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-37
Empresa: RAYFLEX SISTEMAS Y FLUIDOS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35852 , F 73, S 8, H B 268387, I/A 11 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-08
Empresa: REGANOSA SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Ibarra Rodrigo
- Garcia Garcia Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3690 , F 146, S 8, H C 53255, I/A 10 (01/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-15
Empresa: EMPRESA PUBLICA LEDESMA SL
Cons.Ext.Ind
Consejero
- Garcia Garcia Lucia
- Martin Cuadrado Raul
- Martin Esteban Patricia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 237 , F 112, S 8, H SA 6873, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-248-37
Empresa: REGASIFICADORA DEL NOROESTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Bruquetas Serantes Emilio
- Bruquetas Serantes Emilio
- Bruquetas Serantes Emilio
- Garcia Garcia Lucia
- Garcia Garcia Lucia
- Vales Fernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 190, S 8, H C 21644, I/A 78 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-15
Empresa: REGASIFICADORA DEL NOROESTE SA
Apoderado Solidario
- Bruquetas Serantes Emilio
- Garcia Garcia Lucia
- Vales Fernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3268 , F 170, S 8, H C 21644, I/A 71 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-15
Empresa: REGANOSA SERVICIOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Diaz Ibarra Rodrigo
- Garcia Garcia Lucia
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3559 , F 197, S 8, H C 53255, I/A 2 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-202-15
Empresa: REGASIFICADORA DEL NOROESTE SA
Apoderado Solidario
- Bruquetas Serantes Emilio
- Garcia Garcia Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3268 , F 170, S 8, H C 21644, I/A 70 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-15
Empresa: CAJAMAR CAJA RURAL SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Galiano Gombau Montserrat
- Garcia Carmona Jose Manuel
- Garcia Dominguez Fernando
- Garcia Garcia Lucia
- Gil Acera Isabel
Apoderado Solidario
- Anton Anton Victoriano
- Blasco Sapiña Raquel
- Caballero Santana Franscico Salvador
- Cabanes Hernandez Juan Manuel
- Diaz Pardo Miguel
- Duran Espin Antonia
- Faustino Isach Ester
- Fernandez Arqueros Rosalia Maria
- Fernandez Molina Erica
- Gonzalez Esteban Monica
- Hernandez Barber Eva Maria
- Isla Castillo Veronica
- Juan Grande Maria Pilar
- Lorencio De Gea Damian Jose
- Mañez Safont Manuel
- Marazuela Catalan Jose Maria
- Marti Vidal Alberto
- Martinez Hernandez Alfonso Francisco
- Martinez Martinez Jose Diego
- Mateu Sanchis Rafael Salvador
- Mazo Gonzalez Monserrat
- Monzo Marco Juan Jose
- Palazon Bermell Maria Amparo
- Palazon Sanchez Esther
- Pedralva Albi Elia
- Perez Sandoica Marina
- Perez Terron Lucia
- Picazo Gil Beatriz
- Porras Venegas Maria Salud
- Querol Cuartero Juan Jose
- Quesada Cañete Maria Esther
- Rios Martinez Encarnacion
- Rodriguez Garcia Silvia
- Rodriguez Perez Sergio
- Rojas Acosta Maria Elena
- Rueda Olmedo Gloria
- Saez Garcia Bartolome
- Sanchez Barea Manuel
- Sanchez Conesa Sara
- Santin Lasa Jorge
- Sastre Baño Francisco
- Soler Cladera Gabriel
- Suarez Fernandez Victoria
- Tejero Melgoso Adela
- Vera Garcia Asensio
- Vercher Vercher Maria Matilde
- Zapata Gonzalez Maria Francisca
- Zurriaga Zurriaga Juan Valentin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 147, S 8, H AL 40338, I/A 225 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-04
Empresa: CAJAS RURALES UNIDAS SCC
Apoderado Mancomunado Solidario
- Galacho Tello Francisca
- Galeote Moreno Nelida
- Galian Freixas Eva Maria
- Galiana Llinares Victor Manuel
- Galiano Gombau Montserrat
- Galiano Solaz Juan
- Galindo Muñoz Desire
- Gallardo Ordoñez Maria Silvia
- Gallego Garcia Jose Mariano
- Gallego Navarro Alberto
- Gallego Peran Lucia
- Galvez Canovas Carmen Maria
- Gambin Balsalobre Daniel
- Gamez Arriaza Maria Trinidad
- Gamez Carmona Ricardo
- Gamez Escaño Elena
- Garcia Alonso Veronica
- Garcia Avila Maria Eugenia
- Garcia Balanza Maria Carmen
- Garcia Barreto Maria Margarita
- Garcia Belmonte Maria Llanos
- Garcia Blanco Francisco Jose
- Garcia Bover Nieves
- Garcia Carmona Jose Manuel
- Garcia Dominguez Fernando
- Garcia Donaire Francisco Gabriel
- Garcia Esturillo Juan Manuel
- Garcia Esturillo Maria Del Pilar
- Garcia Garcia Francesc De Paula
- Garcia Garcia Juan Bautista
- Garcia Garcia Juan Jose
- Garcia Garcia Lucia
- Garcia Garcia Miguel Angel
- Garcia Gomez Maria Angeles
- Garcia Guzon Jesus
- Garcia Hernandez Maria Del Carmen
- Garcia Lara Alicia
- Garcia Leal Ruben
- Garcia Lopez Cristina
- Garcia Lopez Isidoro
- Garcia Lopez Jose Luis
- Garcia Lopez Maria Carmen
- Garcia Lopez Maria Luisa
- Garcia Maldonado Betsabe
- Garcia Martin- Arroyo Jacobo
- Garcia Martinez Luis
- Garcia Merelo Blanca Gema
- Garcia Moral Rafael
- Garcia Navas Rosa Ingrid
- Garcia Navas Rosa Judith
- Garcia Nicolas Rosa Maria
- Garcia Oliva Maria Jesus
- Garcia Perez Maria Del Pilar
- Garcia Pujalte Inmaculada
- Garcia Ramiro Maria Del Pilar
- Garcia Richart Georgina
- Garcia Ruiz Isabel Maria
- Garcia Salva Jesus
- Garcia Sanchez Juana
- Garcia Tamayo Francisco Santiago
- Garcia Torres Jose Manuel
- Garcia Trenza Maria Jose
- Garcia Vega Miguel
- Garibo Gimeno Jose
- Garre Leon Pedro
- Garre Lopez Juan Jose
- Garvin Chozas Silvia
- Garvin Rodriguez Jose Carlos
- Gasulla Gasulla Monica
- Gerena Izquierdo Inmaculada
- Gervilla Llabres Francisca
- Gil Acera Isabel
- Gil Bailen Guillermo
- Gil Cortes Visitacion Reyes
- Gil Felez Miguel Salvador
- Gil Garcia Alexandra
- Gil Garcia Rosario
- Gil Gutierrez Irene
- Gil Illan Ana Belen
- Gil Quiros Manuel
- Gil Sorribes Maria Teresa
- Gimenez Garcia Antonio
- Gimenez Rivas Antonio Francisco
- Gimenez Torregrosa Jose Ramon
- Gimeno Gandia Maria Amparo
- Gimeno Modesto Oscar Ramon
- Giner Juares Maria De Las Mercedes
- Giron Guzman Maria Inmaculada
- Gisbert Merlo Juan Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1629 , F 51, S 8, H AL 40338, I/A 161 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-04
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GARCIA LUCIA
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos