GARCIA GARCIA JAVIER ALEJANDRO
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA JAVIER ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA GARCIA JAVIER ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALAMANCA LA BOUTIQUE SL | Administrador Unico | 12/11/2013 | 12/06/2018 |
CONSORCIO CARNICO LA BOUTIQUE SL | Administrador Unico | 10/10/2013 | 22/06/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA JAVIER ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA JAVIER ALEJANDRO
Empresa: SALAMANCA LA BOUTIQUE SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Javier Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9401, L 6683, F 68, S 8, H V 146176, I/A 4 (12/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-46
Empresa: CONSORCIO CARNICO LA BOUTIQUE SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Javier Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9405, L 6687, F 40, S 8, H V 146316, I/A 4 (22/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-46
Empresa: SALAMANCA LA BOUTIQUE SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Javier Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9401, L 6683, F 66, S 8, H V 146176, I/A 3 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-46
Empresa: CONSORCIO CARNICO LA BOUTIQUE SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Javier Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9405, L 6687, F 40, S 8, H V 146316, I/A 3 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-46
Información de GARCIA GARCIA JAVIER ALEJANDRO
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA JAVIER ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA JAVIER ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos