GARCIA GARCIA EZEQUIEL
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA EZEQUIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GARCIA EZEQUIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECB PAVIMENTOS SL | Administrador Unico | 28/02/2023 | |
ECB PAVIMENTOS SL | Socio Unico | 28/02/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA EZEQUIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA EZEQUIEL
Empresa: ZECENIE SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 11, S 8, H AL 50488, I/A 3 (10/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-04
Empresa: ECB PAVIMENTOS SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44798 , F 139, S 8, H M 788709, I/A 1 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: ECB PAVIMENTOS SL
Socio Único
- Garcia Garcia Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44798 , F 139, S 8, H M 788709, I/A 1 (28/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-46-28
Empresa: ZECENIE SL
Socio Único
- Garcia Garcia Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 10, S 8, H AL 50488, I/A 2 (23/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-04
Empresa: ZECENIE SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Ezequiel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1992 , F 10, S 8, H AL 50488, I/A 1 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-04
Información de GARCIA GARCIA EZEQUIEL
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA EZEQUIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA EZEQUIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos