GARCIA GARCIA CARLOS FRANCISCO
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA CARLOS FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GARCIA CARLOS FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE HEINEKEN ESPAÑA FP | Miem.Com.Ctr | 11/07/2019 | 07/06/2022 |
FONDO DE PENSIONES DEL PERSONAL DE HEINEKEN ESPAÑA FP | Pres.Com.Ctr | 16/10/2020 | 18/05/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA CARLOS FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA CARLOS FRANCISCO
Miem.Com.Ctr
- Garcia Garcia Carlos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32136 , F 167, S 8, H M 578336, I/A 9 (07/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-28
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
- Garcia Garcia Carlos Francisco
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32136 , F 166, S 8, H M 578336, I/A 8 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
- Garcia Garcia Carlos Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32136 , F 166, S 8, H M 578336, I/A 7 (16/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-206-28
Miem.Com.Ctr
- Garcia Garcia Carlos Francisco
- Garcia Hernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32136 , F 166, S 8, H M 578336, I/A 6 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Información de GARCIA GARCIA CARLOS FRANCISCO
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA CARLOS FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA CARLOS FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos