GARCIA GARCIA ANGEL EMMANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA GARCIA ANGEL EMMANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GARCIA ANGEL EMMANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRISKELL PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARE SL | Administrador Unico | 04/09/2024 | |
CARBON AUDIT SL | Administrador Solidario | 28/07/2023 | |
HTK HATTRICK GROUP SL | Administrador Unico | 18/09/2014 | |
ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATION SL | Administrador Unico | 20/07/2011 | |
ARTEMIS INTERNATIONAL SOLUTIONS CORPORATION SL | Apoderado | 14/09/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA GARCIA ANGEL EMMANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GARCIA ANGEL EMMANUEL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Angel Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 286461, I/A 10 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: CARBON AUDIT SL
Administrador Solidario
- Angulo Arriaga Juan
- Garcia Garcia Angel Emmanuel
- Gistau Cosculluela Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45565 , F 180, S 8, H M 801420, I/A 1 (28/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-28
Empresa: HATTRICK GROUP HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Garcia Garcia Angel Emmanuel
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30295 , F 9, S 8, H M 545282, I/A 2 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Administrador Unico
- Garcia Garcia Angel Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26494 , F 157, S 8, H M 141530, I/A 12 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Fernandez Maria Isabel De Los Angeles
- Garcia Garcia Angel Emmanuel
- Garcia Garcia Javier-ignacio
- Garcia Villodre Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26494 , F 157, S 8, H M 141530, I/A 12 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-28
Empresa: BALMORAL SISTEMAS SL
Apoderado
- Garcia Garcia Angel Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16768 , F 65, S 8, H M 286461, I/A 6 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Apoderado Solidario
- Garcia Garcia Angel Emmanuel
- Garcia Garcia Javier-ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28493 , F 74, S 8, H M 512967, I/A 2 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-28
Apoderado
- Garcia Garcia Angel Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26494 , F 157, S 8, H M 141530, I/A 10 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Fernandez Maria Isabel De Los Angeles
- Garcia Garcia Angel Emmanuel
- Garcia Garcia Javier-ignacio
- Garcia Villodre Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8796 , F 138, S 8, H M 141530, I/A 8 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Empresa: BALMORAL SISTEMAS SL
Apoderado
- Garcia Garcia Angel Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16768 , F 64, S 8, H M 286461, I/A 4 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-28
Información de GARCIA GARCIA ANGEL EMMANUEL
Mostramos los datos de GARCIA GARCIA ANGEL EMMANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GARCIA ANGEL EMMANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos