GARCIA GALLIGO JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA GALLIGO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA GALLIGO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARCAMIENTO PLAZA DEL REY SA | Apoderado | 30/10/2017 | |
APARCAMIENTOS Y OBRAS SA | Apoderado | 26/10/2017 | |
APARCAMIENTO PLAZA DEL REY SA | Secretario | 29/06/2009 | 19/09/2016 |
APARCAMIENTO PLAZA DEL REY SA | Consejero Delegado | 29/06/2009 | 19/09/2016 |
APARCAMIENTO PLAZA DEL REY SA | Consejero | 29/06/2009 | 19/09/2016 |
APARCAMIENTOS Y OBRAS SA | Secretario | 29/06/2009 | 05/07/2016 |
APARCAMIENTOS Y OBRAS SA | Consejero Delegado | 29/06/2009 | 05/07/2016 |
APARCAMIENTOS Y OBRAS SA | Consejero | 29/06/2009 | 05/07/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA GALLIGO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GALLIGO JESUS
Empresa: APARCAMIENTO PLAZA DEL REY SA
Apoderado
- Garcia Gallego Jesus
- Garcia Galligo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31855 , F 223, S 8, H M 35854, I/A 31 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-28
Empresa: APARCAMIENTOS Y OBRAS SA
Apoderado
- Garcia Gallego Jesus
- Garcia Galligo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35407 , F 113, S 8, H M 39998, I/A 40 (26/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-210-28
Empresa: APARCAMIENTO PLAZA DEL REY SA
Consejero Delegado
- Garcia Galligo Jesus
Consejero
- Garcia Galligo Jesus
Secretario
- Garcia Galligo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31855 , F 221, S 8, H M 35854, I/A 29 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-186-28
Empresa: APARCAMIENTOS Y OBRAS SA
Consejero Delegado
- Garcia Galligo Jesus
Consejero
- Garcia Galligo Jesus
Secretario
- Garcia Galligo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 223, S 8, H M 39998, I/A 35 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-28
Empresa: APARCAMIENTO PLAZA DEL REY SA
Consejero Delegado
- Garcia Galligo Jesus
Consejero
- Garcia Galligo Jesus
- Pastor Rodado Isabel
Presidente
Secretario
- Garcia Galligo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 51, S 8, H M 35854, I/A 28 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Empresa: APARCAMIENTOS Y OBRAS SA
Consejero Delegado
- Garcia Galligo Jesus
Consejero
- Garcia Galligo Jesus
- Pastor Rodado Isabel
Presidente
Secretario
- Garcia Galligo Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 220, S 8, H M 39998, I/A 32 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-28
Empresa: APARCAMIENTOS Y OBRAS SA
Consejero Delegado
- Garcia Galligo Jesus
Consejero
- Garcia Galligo Jesus
- Lopez Mazon Margarita
- Pastor Rodado Isabel
Presidente
Secretario
- Garcia Galligo Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 219, S 8, H M 39998, I/A 31 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-28
Empresa: APARCAMIENTO PLAZA DEL REY SA
Consejero Delegado
- Garcia Galligo Jesus
Consejero
- Garcia Galligo Jesus
- Lopez Mazon Margarita
- Pastor Rodado Isabel
Presidente
Secretario
- Garcia Galligo Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2010 , F 50, S 8, H M 35854, I/A 27 (29/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-28
Información de GARCIA GALLIGO JESUS
Mostramos los datos de GARCIA GALLIGO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GALLIGO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos