GARCIA GALBEÑO MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de GARCIA GALBEÑO MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 23
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GARCIA GALBEÑO MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WARWICKHALL SL | Apoderado | 19/05/2022 | |
VITALGER SA | Administrador Solidario | 21/01/2020 | |
INVERSIONES MONTERRUBIO SL | Apoderado Solidario | 21/03/2018 | |
VITALGER SA | Representante | 15/12/2016 | |
PROYECTO MEGARA SL | Administrador Unico | 27/01/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA GALBEÑO MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GALBEÑO MARIA ESTHER
Empresa: WARWICKHALL SL
Apoderado
- Garcia Galbeño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42785 , F 148, S 8, H M 756577, I/A 6 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: VITALGER SA
Administrador Solidario
- Garcia Galbeño Jose Miguel
- Garcia Galbeño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15873 , F 199, S 8, H M 268148, I/A 13 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: VITALGER SA
Administrador Unico
- Garcia Galbeño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15873 , F 199, S 8, H M 268148, I/A 13 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Empresa: INVERSIONES MONTERRUBIO SL
Apoderado Solidario
- Garcia Galbeño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37401 , F 155, S 8, H M 666793, I/A 3 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-28
Empresa: VITALGER SA
Administrador Unico
- CIMAGA HOLDING SL
- Garcia Galbeño Maria Esther
Representante
- Garcia Galbeño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15873 , F 198, S 8, H M 268148, I/A 11 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: VITALGER SA
Administrador Unico
Consejero Delegado Mancomunado
- Galbeño Gonzalez Maria Isabel
- Garcia Galbeño Jose Miguel
- Garcia Galbeño Manuel
- Garcia Galbeño Maria Esther
- Garcia Lopez Manuel
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Galbeño Maria Esther
- Garcia Lopez Manuel
Consejero
- Galbeño Gonzalez Maria Isabel
- Garcia Galbeño Jose Miguel
- Garcia Galbeño Manuel
- Garcia Galbeño Maria Esther
- Garcia Lopez Manuel
Presidente
Representante
- Garcia Galbeño Maria Esther
Secretario
- Garcia Galbeño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15873 , F 198, S 8, H M 268148, I/A 11 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: CIMAGA HOLDING SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Galbeño Jose Miguel
- Garcia Galbeño Manuel
- Garcia Galbeño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18219 , F 146, S 8, H M 315546, I/A 8 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-143-28
Empresa: PROYECTO MEGARA SL
Administrador Unico
- Garcia Galbeño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33053 , F 41, S 8, H M 594968, I/A 1 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Galbeño Gonzalez Maria Isabel
- Garcia Galbeño Jose Miguel
- Garcia Galbeño Manuel
- Garcia Galbeño Maria Esther
- Garcia Lopez Manuel
Consejero
- Galbeño Gonzalez Maria Isabel
- Garcia Galbeño Jose Miguel
- Garcia Galbeño Manuel
- Garcia Galbeño Maria Esther
- Garcia Lopez Manuel
Presidente
Secretario
- Garcia Galbeño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4904 , F 76, S 8, H M 80225, I/A 16 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-235-28
Empresa: CIMAGA HOLDING SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Galbeño Jose Miguel
- Garcia Galbeño Manuel
- Garcia Galbeño Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18219 , F 145, S 8, H M 315546, I/A 6 (22/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA GALBEÑO MARIA ESTHER
Mostramos los datos de GARCIA GALBEÑO MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GALBEÑO MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos