GARCIA GALACHO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA GALACHO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA GALACHO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SPA BENIDORM 2018 SL | Apoderado | 15/11/2017 | |
SPACOMPANY 2015 SL | Apoderado | 18/01/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA GALACHO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GALACHO JOSE MANUEL
Empresa: SPA BENIDORM 2018 SL
Apoderado
- Garcia Galacho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4071 , F 55, S 8, H A 157075, I/A 2 (15/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-03
Empresa: SPACOMPANY 2015 SL
Apoderado
- Garcia Galacho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3844 , F 68, S 8, H A 144142, I/A 2 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-03
Empresa: RINCONBELLO INVEST SL
Administrador Unico
- Garcia Galacho Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3065 , F 82, S 8, H A 99713, I/A 4 (22/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-122-03
Información de GARCIA GALACHO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA GALACHO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GALACHO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos