GARCIA FUENTE RAQUEL
Informe ejecutivo de GARCIA FUENTE RAQUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA FUENTE RAQUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADENOR ENERGY SA | Apoderado | 01/07/2024 | |
CASTILLO BENAVENTE SA | Apoderado Mancomunado | 27/06/2024 | |
ERED FUEL & SERVICES SL | Apoderado | 11/01/2023 | |
PUNTO AZUL ENERGY SL | Apoderado | 29/11/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA FUENTE RAQUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FUENTE RAQUEL
Empresa: PUNTO AZUL ENERGY SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 78365, I/A 21 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-48
Empresa: ADENOR ENERGY SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 78961, I/A 21 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-48
Empresa: CASTILLO BENAVENTE SA
Apoderado Mancomunado
- Arregi Intxausti Bikentzi Josu
- Garcia Fuente Raquel
- Sanchez Moreno Maria Begoña
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H ZA 3109, I/A 39 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-49
Empresa: ERED FUEL & SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6133 , F 98, S 8, H BI 70613, I/A 15 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Empresa: PUNTO AZUL ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6069 , F 165, S 8, H BI 78365, I/A 8 (29/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-48
Información de GARCIA FUENTE RAQUEL
Mostramos los datos de GARCIA FUENTE RAQUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FUENTE RAQUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos