GARCIA FRAILE PARIS ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA FRAILE PARIS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA FRAILE PARIS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEREALES ANGEL GARCIA FRAILE SL | Administrador Unico | 12/06/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA FRAILE PARIS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FRAILE PARIS ANGEL
Administrador Unico
- Garcia Fraile Paris Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 192, S 8, H M 58962, I/A 10 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-28
Empresa: CEREALES ANGEL GARCIA FRAILE SL
Administrador Unico
- Garcia Fraile Paris Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33566 , F 91, S 8, H M 604164, I/A 1 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Administrador Unico
- Garcia Fraile Paris Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 191, S 8, H M 58962, I/A 9 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Administrador Mancomunado
- Garcia Fraile Paris Angel
- Paris Garnacho Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 191, S 8, H M 58962, I/A 9 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-125-28
Administrador Mancomunado
- Garcia Fraile Paris Angel
- Garnacho Paris Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3491 , F 191, S 8, H M 58962, I/A 8 (02/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-177-28
Información de GARCIA FRAILE PARIS ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA FRAILE PARIS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FRAILE PARIS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos