GARCIA FORTE MOLINA SILVIA
Informe ejecutivo de GARCIA FORTE MOLINA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA FORTE MOLINA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTANZA CARTERA SL | Liquidador | 03/12/2020 | |
TAVIALAR SL | Secretario | 09/06/2015 | |
TAVIALAR SL | Consejero Delegado | 09/06/2015 | |
TAVIALAR SL | Consejero | 09/06/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA FORTE MOLINA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FORTE MOLINA SILVIA
Empresa: CONSTANZA CARTERA SL
Liquidador
- Garcia Forte Molina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 85, S 8, H A 60261, I/A 10 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-03
Empresa: CONSTANZA CARTERA SL
Consejero Delegado
- Garcia Forte Molina Silvia
Consejero
- Garcia-forte Amoros Jose Maria
- Garcia-forte Molina Berta
- Garcia- Forte Molina Pilar
- Garcia Forte Molina Silvia
- Molina Mir Maria Pilar
Presidente
Secretario
- Garcia Forte Molina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 85, S 8, H A 60261, I/A 10 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-239-03
Empresa: GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Garcia Forte Molina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 77, S 8, H A 112612, I/A 15 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-03
Empresa: CONSTANZA CARTERA SL
Consejero Delegado
- Garcia Forte Molina Silvia
Consejero
- Garcia-forte Amoros Jose Maria
- Garcia-forte Molina Berta
- Garcia- Forte Molina Pilar
- Garcia Forte Molina Silvia
- Molina Mir Maria Pilar
Presidente
Secretario
- Garcia Forte Molina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2359 , F 85, S 8, H A 60261, I/A 9 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-03
Empresa: TAVIALAR SL
Consejero Delegado
- Garcia Forte Molina Silvia
Consejero
- Garcia-forte Amoros Jose Maria
- Garcia-forte Molina Berta
- Garcia- Forte Molina Pilar
- Garcia Forte Molina Silvia
- Molina Mir Maria Pilar
Presidente
Secretario
- Garcia Forte Molina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3575 , F 4, S 8, H A 128195, I/A 5 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-03
Empresa: GESTASER OBRAS Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Garcia Forte Molina Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 76, S 8, H A 112612, I/A 11 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-03
Información de GARCIA FORTE MOLINA SILVIA
Mostramos los datos de GARCIA FORTE MOLINA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FORTE MOLINA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos