GARCIA FORES MARIA PILAR
Informe ejecutivo de GARCIA FORES MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA FORES MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BCS INGENIERIA Y FABRICACION SL | Administrador Unico | 28/02/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA FORES MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FORES MARIA PILAR
Empresa: BCS INGENIERIA Y FABRICACION SL
Administrador Unico
- Garcia Fores Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8635, L 5922, F 162, S 8, H V 120235, I/A 10 (28/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-46-46
Empresa: BCS INGENIERIA Y FABRICACION SL
Administrador Unico
- Garcia Fores Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8635, L 5922, F 162, S 8, H V 120235, I/A 8 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-46
Empresa: BCS INGENIERIA Y FABRICACION SL
Administrador Unico
- Garcia Fores Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8635, L 5922, F 160, S 8, H V 120235, I/A 5 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-46
Administrador Unico
- Garcia Fores Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8635, L 5922, F 160, S 8, H V 120235, I/A 4 (18/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-46
Administrador Unico
- Garcia Fores Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8635, L 5922, F 159, S 8, H V 120235, I/A 2 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-46
Socio Único
- Garcia Fores Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8635, L 5922, F 159, S 8, H V 120235, I/A 2 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-46
Información de GARCIA FORES MARIA PILAR
Mostramos los datos de GARCIA FORES MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FORES MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos