GARCIA FLORES JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA FLORES JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE GARCIA FLORES JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI SA | Apoderado | 09/02/2016 | |
MASA ALGECIRAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/12/2008 | 11/01/2016 |
MASA GALICIA SA | Apoderado | 07/01/2016 | |
MASA HUELVA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/12/2015 | |
MASA PUERTOLLANO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2008 | 23/12/2015 |
MASA SERVICIOS SA | Apoderado | 15/12/2015 | |
MASA NORTE SA | Apoderado | 15/12/2015 | |
MASA ISLAS CANARIAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2015 | |
CYMI INVESTMENT USA SL | Apoderado Solidario | 30/01/2015 | 09/12/2015 |
CYMI INVESTMENT USA SL | Apoderado Mancomunado | 30/01/2015 | 09/12/2015 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA FLORES JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FLORES JOSE LUIS
Apoderado
- Garcia Flores Jose Luis
- Garcia Flores Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23008 , F 184, S 8, H M 319798, I/A 142 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
Empresa: MASA PUERTOLLANO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Flores Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 124, S 8, H CR 809, I/A 84 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-13-13
Empresa: MASA ALGECIRAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Flores Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 150, S 8, H CA 1403, I/A 96 (11/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-11
Empresa: MASA GALICIA SA
Apoderado
- Garcia Flores Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 184, S 8, H C 4765, I/A 91 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-15
Empresa: MASA HUELVA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Flores Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 138, S 8, H H 820, I/A 80 (24/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-21
Empresa: MASA TENERIFE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Flores Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 207, S 8, H TF 1202, I/A 65 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-38
Empresa: MASA NORTE SA
Apoderado
- Garcia Flores Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5003 , F 101, S 8, H BI 2779,A , I/ 71 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-48
Empresa: MASA SERVICIOS SA
Apoderado
- Garcia Flores Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40888 , F 30, S 8, H B 57588, I/A 138 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-08
Empresa: CYMI SEGURIDAD SA
Apoderado
- Garcia Flores Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18936 , F 218, S 8, H M 330613, I/A 34 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: CYMI INVESTMENT USA SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Flores Jose Luis
Apoderado Solidario
- Garcia Flores Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33104 , F 211, S 8, H M 463772, I/A 12 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA FLORES JOSE LUIS
Mostramos los datos de GARCIA FLORES JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FLORES JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos