GARCIA FERRER MERCEDES
Informe ejecutivo de GARCIA FERRER MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA FERRER MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA NAU DE PILATS SL | Administrador Solidario | 02/03/2022 | |
ZIDRAR SA | Administrador Unico | 17/05/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA FERRER MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FERRER MERCEDES
Empresa: RECREATIVOS LLEIDA SL
Administrador Unico
- Garcia Ferrer Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 182, S 8, H L 4378, I/A 7 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-25
Empresa: LA NAU DE PILATS SL
Administrador Solidario
- Cebral Moreno Roser
- Garcia Ferrer Mercedes
- Vives Cabre Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2166 , F 209, S 8, H T 33020, I/A 3 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-43
Empresa: ZIDRAR SA
Administrador Unico
- Garcia Ferrer Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41299 , F 141, S 8, H B 36466, I/A 11 (17/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-08
Empresa: ZIDRAR SA
Administrador Unico
- Garcia Ferrer Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41299 , F 141, S 8, H B 36466, I/A 10 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-08
Empresa: ZIDRAR SA
Administrador Unico
- Garcia Ferrer Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41299 , F 141, S 8, H B 36466, I/A 9 (07/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-134-08
Información de GARCIA FERRER MERCEDES
Mostramos los datos de GARCIA FERRER MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FERRER MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos