GARCIA FERNANDEZ-TRUJILLO SABAS
Informe ejecutivo de GARCIA FERNANDEZ-TRUJILLO SABAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA FERNANDEZ-TRUJILLO SABAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROPARSA 2000 SA | Secretario No Consejero | 19/03/2021 | |
PROPARSA 2000 SA | Apoderado | 26/09/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA FERNANDEZ-TRUJILLO SABAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FERNANDEZ-TRUJILLO SABAS
Empresa: PROPARSA 2000 SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Fernandez-trujillo Sabas
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 63, S 8, H GC 21490, I/A 25 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-35
Empresa: PROPARSA 2000 SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Fernandez-trujillo Sabas
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 63, S 8, H GC 21490, I/A 25 (19/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-35
Secretario No Consejero
- Garcia Fernandez-trujillo Sabas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 106, S 8, H GC 20121, I/A 64 (13/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-139-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aragon Dehesa Pablo
- Bernal Peralta Roberto
- Garcia Fernandez-trujillo Sabas
- Gomez Martin Jose Maria
- Gomez Martin Jose Maria
- Gutierrez Rodriguez Jose Antonio
- Miranda Vega Jesus Enrique
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2217 , F 106, S 8, H GC 20121, I/A 63 (24/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-64-35
Secretario No Consejero
- Garcia Fernandez-trujillo Sabas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 221, S 8, H GC 20121, I/A 54 (18/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Fernandez-trujillo Sabas
- Tabares De Nava Ponte Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1920 , F 138, S 8, H GC 20121, I/A 53º (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Fernandez-trujillo Sabas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1920 , F 138, S 8, H GC 20121, I/A 53º (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-35
Empresa: PROPARSA 2000 SA
Apoderado
- Garcia Fernandez-trujillo Sabas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1930 , F 61, S 8, H GC 21490, I/A 22 (26/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-35
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Fernandez-trujillo Sabas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1920 , F 85, S 8, H GC 20121, I/A 40º (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-35
Información de GARCIA FERNANDEZ-TRUJILLO SABAS
Mostramos los datos de GARCIA FERNANDEZ-TRUJILLO SABAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FERNANDEZ-TRUJILLO SABAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos