GARCIA FERNANDEZ MIGUEL
Informe ejecutivo de GARCIA FERNANDEZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GARCIA FERNANDEZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA TITA COME SALUDABLE SL | Administrador Solidario | 22/02/2022 | |
RESTAURANTE LA MOLINERA RAMALLOSA SL | Socio Unico | 07/09/2020 | |
RESTAURANTE LA MOLINERA RAMALLOSA SL | Administrador Unico | 07/09/2020 | |
HERA MEDICAL INSTITUTE SL | Presidente | 07/08/2019 | |
HERA MEDICAL INSTITUTE SL | Consejero Delegado | 07/08/2019 | |
HERA MEDICAL INSTITUTE SL | Consejero | 07/08/2019 | |
HACHE MEDICAL CAPITAL SL | Administrador Solidario | 26/06/2019 | |
NERVA SOLUCIONES ACUSTICAS SL | Administrador Solidario | 20/11/2018 | |
MICALUTRANS SL | Socio Unico | 02/08/2011 | |
MICALUTRANS SL | Administrador Unico | 02/08/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA FERNANDEZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FERNANDEZ MIGUEL
Empresa: COMPOSHOUSE SL
Liquidador Unico
- Garcia Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 54, S 8, H SC 36253, I/A 5 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-15
Empresa: COMPOSHOUSE SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 469 , F 54, S 8, H SC 36253, I/A 5 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-15
Empresa: LA TITA COME SALUDABLE SL
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Miguel
- Lopez Martinez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1790 , F 194, S 8, H GR 57627, I/A 1 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-18
Empresa: RESTAURANTE LA MOLINERA RAMALLOSA SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332, L 4332, F 190, S 8, H PO 67160, I/A 1 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-36
Empresa: RESTAURANTE LA MOLINERA RAMALLOSA SL
Socio Único
- Garcia Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332, L 4332, F 190, S 8, H PO 67160, I/A 1 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-179-36
Empresa: HERA MEDICAL INSTITUTE SL
Consejero Delegado
- Garcia Fernandez Miguel
Consejero
- Francos Perez Alicia
- Garcia Fernandez Miguel
- Lopez Perez Jose Angel
- Martinez Espinar Jose Ignacio
- Rodrigo Romeo Javier
Presidente
- Garcia Fernandez Miguel
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4362 , F 181, S 8, H AS 55458, I/A 1 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-33
Empresa: HACHE MEDICAL CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Francos Perez Alicia
- Garcia Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4358 , F 78, S 8, H AS 55292, I/A 1 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-33
Empresa: NERVA SOLUCIONES ACUSTICAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Miguel
- Sanchez San Martin Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38370 , F 143, S 8, H M 682706, I/A 1 (20/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-227-28
Empresa: ESQUINA ASTUR SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 102, S 8, H AS 13538, I/A 7 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-33
Empresa: CONSTRUFERRO PALAFOLLS SL
Liquidador
- Garcia Fernandez Miguel
- Orellana Escalante Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28945 , F 207, S 8, H B 143945, I/A 4 (30/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA FERNANDEZ MIGUEL
Mostramos los datos de GARCIA FERNANDEZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FERNANDEZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos