GARCIA FERNANDEZ MARIA JOAQUINA
Informe ejecutivo de GARCIA FERNANDEZ MARIA JOAQUINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA FERNANDEZ MARIA JOAQUINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MQ DRESSAGE SL | Administrador Solidario | 18/01/2022 | |
QUINA GARCIA GESTIO IMMOBILIARIA SL | Socio Unico | 13/10/2016 | |
QUINA GARCIA GESTIO IMMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 13/10/2016 | |
BLIENNO SL | Administrador Mancomunado | 28/08/2013 | |
MALLORCA COTTAGE CONSTRUCTION SL | Administrador Mancomunado | 21/06/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA FERNANDEZ MARIA JOAQUINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FERNANDEZ MARIA JOAQUINA
Empresa: MQ DRESSAGE SL
Administrador Solidario
- Adrover Sanso Maria
- Garcia Fernandez Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2930 , F 199, S 8, H PM 92801, I/A 1 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-07
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1746 , F 195, S 8, H PM 35399, I/A 4 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-07
Liquidador Mancomunado
- Garcia Fernandez Maria Joaquina
- Reischert Stephanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 44, S 8, H PM 76640, I/A 2 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-07
Administrador Mancomunado
- Garcia Fernandez Maria Joaquina
- Reischert Stephanie
Liquidador Mancomunado
- Garcia Fernandez Maria Joaquina
- Reischert Stephanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 44, S 8, H PM 76640, I/A 2 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-67-07
Empresa: QUINA GARCIA GESTIO IMMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 213, S 8, H PM 79832, I/A 1 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-07
Empresa: QUINA GARCIA GESTIO IMMOBILIARIA SL
Socio Único
- Garcia Fernandez Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2677 , F 213, S 8, H PM 79832, I/A 1 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-200-07
Administrador Mancomunado
- Garcia Fernandez Maria Joaquina
- Reischert Stephanie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 43, S 8, H PM 76640, I/A 1 (03/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-07
Empresa: BLIENNO SL
Administrador Mancomunado
- Bertucci Vito Bruno
- Garcia Fernandez Maria Joaquina
- Van Ophemert Hendrik Felix Gerhard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2083 , F 127, S 8, H PM 48264, I/A 5 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-07
Empresa: MALLORCA COTTAGE CONSTRUCTION SL
Administrador Mancomunado
- Bertucci Vito Bruno
- Garcia Fernandez Maria Joaquina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 172, S 8, H PM 72026, I/A 1 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-121-07
Información de GARCIA FERNANDEZ MARIA JOAQUINA
Mostramos los datos de GARCIA FERNANDEZ MARIA JOAQUINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FERNANDEZ MARIA JOAQUINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos