GARCIA FERNANDEZ MARIA AMPARO
Informe ejecutivo de GARCIA FERNANDEZ MARIA AMPARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA FERNANDEZ MARIA AMPARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MISA DE UNA SL | Administrador Unico | 11/05/2022 | |
RECREATIVOS EL PUENTE SL | Administrador Unico | 19/08/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA FERNANDEZ MARIA AMPARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FERNANDEZ MARIA AMPARO
Empresa: MISA DE UNA SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 85, S 8, H TO 35073, I/A 8 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-45
Empresa: MISA DE UNA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Fernandez Maria Amparo
- Garcia Gonzalez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 85, S 8, H TO 35073, I/A 8 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-45
Empresa: RECREATIVOS EL PUENTE SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 174, S 8, H TO 11988, I/A 8 (19/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-165-45
Empresa: MISA DE UNA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Fernandez Maria Amparo
- Garcia Gonzalez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 85, S 8, H TO 35073, I/A 7 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-45
Empresa: MISA DE UNA SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1567 , F 85, S 8, H TO 35073, I/A 7 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-45
Empresa: GEOTRON SL
Liquidador
- Garcia Fernandez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10063 , F 135, S 8, H M 160802, I/A 6 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
Empresa: GEOTRON SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10063 , F 135, S 8, H M 160802, I/A 6 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
Empresa: RECREATIVOS JEPASA SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 148, S 8, H TO 6348, I/A 8 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-45
Empresa: RECREATIVOS EL PUENTE SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 174, S 8, H TO 11988, I/A 7 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-45
Empresa: RECREATIVOS JEPASA SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Maria Amparo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 844 , F 147, S 8, H TO 6348, I/A 5 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-200-45
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA FERNANDEZ MARIA AMPARO
Mostramos los datos de GARCIA FERNANDEZ MARIA AMPARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FERNANDEZ MARIA AMPARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos