GARCIA FERNANDEZ MARCO EMILIO
Informe ejecutivo de GARCIA FERNANDEZ MARCO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GARCIA FERNANDEZ MARCO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROINDIVISOS LEVANTE INVERSIONES SL | Apoderado Mancomunado | 09/07/2021 | |
PROINDIVISOS LEVANTE SL | Apoderado Mancomunado | 09/07/2021 | |
KINO BENIDORM 2018 SL | Socio Unico | 28/05/2018 | |
KINO BENIDORM 2018 SL | Administrador Unico | 28/05/2018 | |
BENICARAVAN SL | Administrador Solidario | 09/06/2017 | |
PROINDIVISOS LEVANTE INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 04/05/2016 | |
PROINDIVISOS LEVANTE SL | Administrador Mancomunado | 14/03/2016 | |
CHAMAN INVERSIONES SL | Administrador Unico | 21/08/2015 | |
PENELOPE PICTURES ENTERTAINMENT SL | Administrador Unico | 21/05/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA FERNANDEZ MARCO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FERNANDEZ MARCO EMILIO
Empresa: BERDEVI SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Marco Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3348 , F 25, S 8, H A 115532, I/A 6 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-141-03
Empresa: DENTAL BENIDORM 3M SL
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Marco Emilio
- Garcia Fernandez Tamara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4031 , F 171, S 8, H A 154849, I/A 2 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-03
Empresa: PROINDIVISOS LEVANTE INVERSIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Ferrer Ortuño Pedro
- Garcia Fernandez Marco Emilio
- Garcia Fernandez Tamara
- Roman Garcia Ramon
- Sanchez Sanchez Salvador
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 72, S 8, H A 146398, I/A 8 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-03
Empresa: PROINDIVISOS LEVANTE SL
Apoderado Mancomunado
- Ferrer Ortuño Pedro
- Garcia Fernandez Marco Emilio
- Garcia Fernandez Tamara
- Roman Garcia Ramon
- Sanchez Sanchez Salvador
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4024 , F 75, S 8, H A 145352, I/A 6 (09/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-03
Empresa: KINO BENIDORM 2018 SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Marco Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 133, S 8, H A 158582, I/A 2 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-03
Empresa: KINO BENIDORM 2018 SL
Socio Único
- Garcia Fernandez Marco Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4098 , F 133, S 8, H A 158582, I/A 2 (28/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-03
Empresa: BENICARAVAN SL
Administrador Solidario
- Bazalo Galvez Roberto Carlos
- Garcia Fernandez Marco Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4042 , F 180, S 8, H A 155544, I/A 1 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-03
Empresa: DENTAL BENIDORM 3M SL
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Marco Emilio
- Garcia Fernandez Tamara
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4031 , F 170, S 8, H A 154849, I/A 1 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-83-03
Empresa: PROINDIVISOS LEVANTE INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Ferrer Ortuño Pedro
- Garcia Fernandez Marco Emilio
- Roman Garcia Ramon
- Sanchez Sanchez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3882 , F 137, S 8, H A 146398, I/A 2 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-03
Empresa: PROINDIVISOS LEVANTE SL
Administrador Mancomunado
- Ferrer Ortuño Pedro
- Garcia Fernandez Marco Emilio
- Roman Garcia Ramon
- Sanchez Sanchez Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3864 , F 85, S 8, H A 145352, I/A 2 (14/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-56-03
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA FERNANDEZ MARCO EMILIO
Mostramos los datos de GARCIA FERNANDEZ MARCO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FERNANDEZ MARCO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos