GARCIA FERNANDEZ JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de GARCIA FERNANDEZ JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA FERNANDEZ JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JCMETAL PERSIANAS CERRAMIENTOS Y AUTOMATISMOS SL | Socio Unico | 30/04/2024 | |
JCMETAL PERSIANAS CERRAMIENTOS Y AUTOMATISMOS SL | Administrador Unico | 30/04/2024 | |
SALVIA ECOLOGICAL SL | Apoderado | 01/02/2012 | |
BANYAN CLEAN SL | Apoderado | 11/01/2012 | |
PROVISERV ECOLOGICAL SL | Apoderado | 23/12/2011 | |
FONTANERIA CARLOS SL | Administrador Solidario | 14/03/2011 | |
GAM PERITACIONES SL | Administrador Solidario | 06/07/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA FERNANDEZ JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FERNANDEZ JOSE CARLOS
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3830 , F 92, S 8, H C 64964, I/A 1 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-15
Socio Único
- Garcia Fernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3830 , F 92, S 8, H C 64964, I/A 1 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-15
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Fernandez Juan
- Betancor Sanchez Victoria Eugenia
- Casto Jaime De La Mora Hernando
- Fernandez Cosin Rafael Antonio
- Garcia Fernandez Jose Carlos
- Garcia Serrano Arroyo Alicia
- Gijon Morales Alfonso Jose
- Henon Jean Noel Alberic Andre
- Krstic Kristijan
- Maldonado Escudero Jose Jacinto
- Moreta Ceballos Mariano
- Moron Martinez Miguel
- Niño Cruz Isabel De La Cinta
- O. G. M. C.
- Olmos Gallardo Silvina Ines
- Otamendi Ozores Jorge
- Pascual Antuña Pablo
- Perez De Llanos Javier
- Perez Teran Cesar
- Rafael Valls Gonzalez
- Rodelgo Ostiategui Borja
Apoderado Mancomunado
- Alarcon Martinez Yolanda
- Espina Ruiz Jose Carlos
- Felix Andres Julian
- Fernandez Cosin Rafael
- Garcia Fernandez Jose Carlos
- Gijon Morales Alfonso Jose
- Moron Martinez Miguel
- Navasa Doñagueda Patricia
- O. G. M. C.
- Pascual Antuña Pablo
- Pedro Belloso Merida
- Perez Alonso Fernando
- Perez Teran Cesar
- Vallejo Alberti Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1053 , F 43, S 8, H S 1960, I/A 2341 (29/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-39
Empresa: SALVIA ECOLOGICAL SL
Apoderado
- Garcia Fernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474 , F 202, S 8, H SE 92086, I/A 2 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-31-41
Empresa: BANYAN CLEAN SL
Apoderado
- Garcia Fernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1024 , F 135, S 8, H S 23017, I/A 2 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-39
Empresa: PROVISERV ECOLOGICAL SL
Apoderado
- Garcia Fernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28816 , F 127, S 8, H M 518843, I/A 2 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Empresa: FONTANERIA CARLOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601, L 392, F 44, S 8, H BU 12997, I/A 3 (14/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-09
Empresa: FONTANERIA CARLOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 601, L 392, F 43, S 8, H BU 12997, I/A 2 (18/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-09
Empresa: GAM PERITACIONES SL
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Jose Carlos
- Moran Casado Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1187 , F 187, S 8, H LE 20404, I/A 1 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-24
Empresa: BANCO DE SABADELL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40912 , F 101, S 8, H B 1561, I/A 1561 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA FERNANDEZ JOSE CARLOS
Mostramos los datos de GARCIA FERNANDEZ JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FERNANDEZ JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos