GARCIA FERNANDEZ ISRAEL
Informe ejecutivo de GARCIA FERNANDEZ ISRAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA FERNANDEZ ISRAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MISRAGUEL SL | Socio Unico | 31/07/2024 | |
MISRAGUEL SL | Administrador Unico | 31/07/2024 | |
CIADEZ SL | Administrador Unico | 30/07/2024 | |
NAJARRO Y FERNANDEZ SL | Administrador Solidario | 10/02/2021 | |
NAJARRO Y FERNANDEZ SL | Apoderado | 08/01/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA FERNANDEZ ISRAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FERNANDEZ ISRAEL
Empresa: MISRAGUEL SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829868, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: MISRAGUEL SL
Socio Único
- Garcia Fernandez Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829868, I/A 1 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: CIADEZ SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 829607, I/A 1 (30/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-150-28
Empresa: NAJARRO Y FERNANDEZ SL
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Israel
- Madrigal Najarro Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32978 , F 156, S 8, H M 593604, I/A 3 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-28
Empresa: NAJARRO Y FERNANDEZ SL
Apoderado
- Garcia Fernandez Israel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32978 , F 155, S 8, H M 593604, I/A 2 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Información de GARCIA FERNANDEZ ISRAEL
Mostramos los datos de GARCIA FERNANDEZ ISRAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FERNANDEZ ISRAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos