GARCIA FERNANDEZ ESTHER
Informe ejecutivo de GARCIA FERNANDEZ ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA FERNANDEZ ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMUNITAT ENERGIA DEL PRAT SL | Consejero | 17/07/2024 | |
EL PRAT COMUNICACIO SL | Vicepresidente | 18/10/2023 | |
EL PRAT COMUNICACIO SL | Consejero | 18/10/2023 | |
AIGUES DEL PRAT SA | Consejero | 02/10/2023 | |
LAS LABRADAS ALUMAGAR SL | Administrador Solidario | 17/03/2023 | |
RUPRA GESTION SL | Apoderado | 17/04/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA FERNANDEZ ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FERNANDEZ ESTHER
Empresa: COMUNITAT ENERGIA DEL PRAT SL
Consejero
- Garcia Fernandez Esther
- Simo Montoro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 594616, I/A 4 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-08
Empresa: EL PRAT COMUNICACIO SL
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Garcia Fernandez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33921 , F 14, S 8, H B 240034, I/A 15 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-08
Empresa: AIGUES DEL PRAT SA
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
REPRESENTAN.
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44725 , F 66, S 8, H B 115786, I/A 53 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-08
Empresa: LAS LABRADAS ALUMAGAR SL
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Esther
- Martin Sieso Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 837 , F 93, S 8, H NA 17076, I/A 3 (17/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-31
Empresa: KEMIATEC SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34268 , F 24, S 8, H M 616481, I/A 3 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Empresa: KEMIATEC SL
Administrador Unico
- Garcia Fernandez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34268 , F 23, S 8, H M 616481, I/A 2 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Empresa: SANOVI EXPOSITORES SL
Liquidador Mancomunado
- Garcia Fernandez Esther
- Rojo Tarjuelo Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16578 , F 25, S 8, H M 282526, I/A 2 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-28
Empresa: SANOVI EXPOSITORES SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Fernandez Esther
- Rojo Tarjuelo Emilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16578 , F 25, S 8, H M 282526, I/A 2 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-28
Empresa: RUPRA GESTION SL
Apoderado
- Garcia Fernandez Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3165 , F 164, S 8, H AS 29571, I/A 3 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-33
Información de GARCIA FERNANDEZ ESTHER
Mostramos los datos de GARCIA FERNANDEZ ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FERNANDEZ ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos