GARCIA FENOLL JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA FENOLL JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA FENOLL JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERES MATRIMETAL SL | Administrador Unico | 09/03/2015 | |
DESARROLLOS DEPORTIVOS ONE WELLNESS CLUB SL | Administrador Unico | 21/03/2014 | |
TRANS-MUR ALMORADI SL | Administrador Unico | 02/07/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA FENOLL JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FENOLL JOSE MANUEL
Empresa: CONTEXTO EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Garcia Fenoll Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 218, S 8, H A 122735, I/A 3 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-67-03
Empresa: ONDUCREVI SL
Administrador Unico
- Garcia Fenoll Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 74, S 8, H A 52722, I/A 5 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-03
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS MALLON SL
Administrador Unico
- Garcia Fenoll Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 130, S 8, H A 92326, I/A 8 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-03
Empresa: CARNATIC SL
Administrador Unico
- Garcia Fenoll Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2818 , F 44, S 8, H A 85726, I/A 3 (12/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-158-03
Empresa: CONTINUIDAD INVERSORA SL
Administrador Unico
- Garcia Fenoll Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 176, S 8, H A 136977, I/A 4 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-03
Empresa: TALLERES MATRIMETAL SL
Administrador Unico
- Garcia Fenoll Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3842 , F 60, S 8, H A 144024, I/A 1 (09/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-51-03
Administrador Unico
- Garcia Fenoll Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3139 , F 148, S 8, H A 103987, I/A 3 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-03
Empresa: CONTINUIDAD INVERSORA SL
Administrador Unico
- Garcia Fenoll Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3723 , F 176, S 8, H A 136977, I/A 2 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-43-03
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS MALLON SL
Administrador Unico
- Garcia Fenoll Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2934 , F 129, S 8, H A 92326, I/A 6 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-209-03
Empresa: CONTEXTO EMPRESARIAL SL
Administrador Unico
- Garcia Fenoll Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3477 , F 218, S 8, H A 122735, I/A 2 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-03
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA FENOLL JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA FENOLL JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FENOLL JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos