GARCIA FAURE ENEBRAL JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA FAURE ENEBRAL JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA FAURE ENEBRAL JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIRST WAVE SERVICES SL | Apoderado | 14/08/2009 | 09/08/2011 |
ENFINITY SPAIN SL | Apoderado | 01/09/2009 | 19/07/2011 |
GOTICA LINK SL | Apoderado | 14/08/2009 | 23/02/2010 |
BRIDGE BOREAL SL | Apoderado | 17/08/2009 | 23/02/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA FAURE ENEBRAL JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FAURE ENEBRAL JUAN MANUEL
Empresa: FIRST WAVE SERVICES SL
Apoderado
- Garcia Faure Enebral Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42561 , F 191, S 8, H B 366905, I/A 12 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-08
Empresa: ENFINITY SPAIN SL
Apoderado
- Garcia Faure Enebral Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24911 , F 5, S 8, H M 448491, I/A 5 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-28
Empresa: BRIDGE BOREAL SL
Apoderado
- Garcia Faure Enebral Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37585 , F 100, S 8, H B 304749, I/A 11 (17/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-163-08
Empresa: GOTICA LINK SL
Apoderado
- Garcia Faure Enebral Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37629 , F 106, S 8, H B 306409, I/A 11 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-08
Empresa: FIRST WAVE SERVICES SL
Apoderado
- Garcia Faure Enebral Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40546 , F 200, S 8, H B 366905, I/A 9 (14/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-08
Información de GARCIA FAURE ENEBRAL JUAN MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA FAURE ENEBRAL JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FAURE ENEBRAL JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos