GARCIA FARIÑA SONIA NAZARET
Informe ejecutivo de GARCIA FARIÑA SONIA NAZARET
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA FARIÑA SONIA NAZARET
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAKAPOSHI SERVICIOS Y RESTAURACION SL | Administrador Unico | 30/03/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA FARIÑA SONIA NAZARET
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FARIÑA SONIA NAZARET
Empresa: KORUM ADVISOR SL
Administrador Unico
- Garcia Fariña Sonia Nazaret
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 30, S 8, H TF 56198, I/A 2 (31/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-11-38
Administrador Unico
- Garcia Fariña Sonia Nazaret
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3494 , F 9, S 8, H TF 58781, I/A 1 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-38
Empresa: KORUM ADVISOR SL
Administrador Unico
- Garcia Fariña Sonia Nazaret
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 28, S 8, H TF 56198, I/A 1 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-38
Información de GARCIA FARIÑA SONIA NAZARET
Mostramos los datos de GARCIA FARIÑA SONIA NAZARET que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FARIÑA SONIA NAZARET, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos