GARCIA FABREGA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA FABREGA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA FABREGA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KROTON GARFA 2022 SL | Administrador Unico | 07/10/2022 | |
METYDER DERIVADOS METALICOS SL | Administrador Unico | 06/05/2016 | |
ABRASAX PROCESOS CONSTRUCTIVOS SL | Administrador Mancomunado | 19/04/2016 | |
NEOSCALA DISTRICT SL | Administrador Unico | 28/03/2016 | |
PAYLESS CONSULTORA DE NEGOCIOS SL | Administrador Mancomunado | 23/02/2016 | |
APPCLIMITED HISPANIA SL | Administrador Mancomunado | 11/02/2016 | |
MILTON METAL VI SL | Socio Unico | 02/11/2015 | |
MILTON METAL VI SL | Administrador Unico | 02/11/2015 | |
WEISS METAL SL | Administrador Unico | 23/10/2015 | |
VITAL-WELLNESS 2012 SL | Administrador Unico | 18/01/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA FABREGA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA FABREGA FRANCISCO JAVIER
Empresa: GARFA FUTURE INVESTING SL
Administrador Unico
- Garcia Fabrega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3332 , F 209, S 8, H T 59373, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-43
Empresa: METYDER DERIVADOS METALICOS SL
Administrador Unico
- Garcia Fabrega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1701, L 1262, F 171, S 8, H CS 38780, I/A 1 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-12
Empresa: ABRASAX PROCESOS CONSTRUCTIVOS SL
Administrador Mancomunado
- Fonollosa Ayoro Juan Antonio
- Garcia Fabrega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696, L 1257, F 17, S 8, H CS 38458, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-12
Empresa: NEOSCALA DISTRICT SL
Administrador Unico
- Garcia Fabrega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32866 , F 217, S 8, H M 591682, I/A 2 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-64-28
Empresa: PAYLESS CONSULTORA DE NEGOCIOS SL
Administrador Mancomunado
- Fonollosa Ayoro Juan Antonio
- Garcia Fabrega Francisco Javier
- Garcia Fabrega Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696, L 1257, F 26, S 8, H CS 38462, I/A 1 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-12
Empresa: APPCLIMITED HISPANIA SL
Administrador Mancomunado
- Fonollosa Ayoro Juan Antonio
- Garcia Fabrega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45210 , F 217, S 8, H B 480484, I/A 1 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Empresa: MILTON METAL VI SL
Administrador Unico
- Garcia Fabrega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1685, L 1246, F 222, S 8, H CS 38101, I/A 1 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-12
Empresa: MILTON METAL VI SL
Socio Único
- Garcia Fabrega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1685, L 1246, F 222, S 8, H CS 38101, I/A 1 (02/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-12
Empresa: WEISS METAL SL
Administrador Unico
- Garcia Fabrega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2906 , F 1, S 8, H T 48941, I/A 1 (23/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-208-43
Empresa: VITAL-WELLNESS 2012 SL
Administrador Unico
- Garcia Fabrega Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2722 , F 112, S 8, H T 44910, I/A 1 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-43
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA FABREGA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA FABREGA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA FABREGA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos