GARCIA ESTEVE MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA ESTEVE MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ESTEVE MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HONEYCOMBS CERAMICS SPAIN SL | Apoderado Solidario | 28/04/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESTEVE MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESTEVE MIGUEL ANGEL
Empresa: HONEYCOMBS CERAMICS SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Garcia Esteve Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 95, S 8, H B 517389, I/A 3 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-08
Empresa: HONEYCOMBS CERAMICS SPAIN SL
Administrador Unico
- Garcia Esteve Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 94, S 8, H B 517389, I/A 2 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-08
Empresa: HONEYCOMBS CERAMICS SPAIN SL
Administrador Unico
- Garcia Esteve Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46354 , F 94, S 8, H B 517389, I/A 1 (06/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-08
Empresa: LA FABRICA DE SOMBREROS SL
Consejero
Secretario No Consejero
- Garcia Esteve Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43252 , F 212, S 8, H B 363952, I/A 11 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-08
Empresa: LA FABRICA DE SOMBREROS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Garcia Esteve Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40327 , F 184, S 8, H B 363952, I/A 7 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
Información de GARCIA ESTEVE MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA ESTEVE MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESTEVE MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos