GARCIA ESTEVE GERARD
Informe ejecutivo de GARCIA ESTEVE GERARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ESTEVE GERARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLDIPLAST SL | Apoderado Solidario | 30/01/2024 | |
MOLDIPLAST SL | REPR.143 RRM | 24/01/2024 | |
DEALE 2020 SL | REPR.143 RRM | 03/08/2023 | |
SARROCA 1935 ASSET MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 09/05/2023 | |
GGE VENTURES 1994 SL | Administrador Unico | 24/02/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESTEVE GERARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESTEVE GERARD
Empresa: MOLDIPLAST SL
Apoderado Solidario
- Garcia Esteve Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22768 , F 204, S 8, H B 42079, I/A 13 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-08
Empresa: MOLDIPLAST SL
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Barnes Sabate Josep Maria
- Gali Reyes Oriol
- Garcia Esteve Gerard
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22768 , F 204, S 8, H B 42079, I/A 12 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-08
Empresa: DEALE 2020 SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Barnes Sabate Josep Maria
- Garcia Esteve Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48404 , F 19, S 8, H B 560158, I/A 11 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-08
Empresa: DEALE 2020 SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Esteve Gerard
Consejero
- Barnes Sabate Josep Maria
- Garcia Esteve Gerard
Presidente
- Garcia Esteve Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48404 , F 19, S 8, H B 560158, I/A 11 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-08
Empresa: SARROCA 1935 ASSET MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Garcia Esteve Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48777 , F 125, S 8, H B 595803, I/A 1 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-08
Empresa: DEALE 2020 SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Esteve Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47711 , F 115, S 8, H B 560158, I/A 6 (10/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-199-08
Empresa: GGE VENTURES 1994 SL
Administrador Unico
- Garcia Esteve Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48188 , F 49, S 8, H B 575241, I/A 1 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-08
Empresa: DEALE 2020 SL
Consejero
- Fañanas Soriano Pol
- Garcia Esteve Gerard
- Heredia Martinez Javier
- NORWAY STRATEGIC CONSULTANTS SL
Presidente
- Garcia Esteve Gerard
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47711 , F 113, S 8, H B 560158, I/A 2 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-08
Empresa: DEALE 2020 SL
Administrador Unico
- Garcia Esteve Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47711 , F 113, S 8, H B 560158, I/A 2 (22/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-210-08
Empresa: DEALE 2020 SL
Administrador Unico
- Garcia Esteve Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47711 , F 112, S 8, H B 560158, I/A 1 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-08
Información de GARCIA ESTEVE GERARD
Mostramos los datos de GARCIA ESTEVE GERARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESTEVE GERARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos