GARCIA ESTEBAN MARIANO
Informe ejecutivo de GARCIA ESTEBAN MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ESTEBAN MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILUNION CAPITAL HUMANO ETT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/06/2017 | |
SECCIOL SL | Administrador Solidario | 19/06/2015 | |
FAOLGA SOCIEDAD INMOBILIARIA SL | Administrador Solidario | 04/05/2015 | |
MERCASER SL | Administrador Solidario | 29/04/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESTEBAN MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESTEBAN MARIANO
Empresa: ILUNION CAPITAL HUMANO ETT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Esteban Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25874 , F 177, S 8, H M 195292, I/A 184 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Empresa: ILUNION CAPITAL HUMANO ETT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Botia Robles Francisco
- Garcia Esteban Mariano
- Suarez Saiz Raquel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Bidaurrazaga Marijuan Nerea
- Del Rio Cebrian Paola
- Garcia Esteban Mariano
- Herrador Alcaide Ana Maria
- Oñoro Medrano Alejandro
Apoderado
- Arellano Gonzalez Jorge
- Arellano Gonzalez Jorge
- Aznarez Hermosa Jose Luis
- Carretero Garcia Maria Angeles
- Garcia Esteban Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25874 , F 177, S 8, H M 195292, I/A 183 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-28
Empresa: SECCIOL SL
Administrador Solidario
- Garcia Esteban Mariano
- Olmedilla Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15195 , F 108, S 8, H M 150345, I/A 5 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Empresa: SECCIOL SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia De La Torre Pilar
- Garcia Esteban Mariano
- Olmedilla Garcia Maria Jose
- Olmedilla Garcia Rafael
- Olmedilla Horcajada Victorino
Consejero Delegado Solidario
- Garcia De La Torre Pilar
- Garcia Esteban Mariano
- Olmedilla Garcia Maria Jose
- Olmedilla Garcia Rafael
- Olmedilla Horcajada Victorino
Consejero
- Garcia De La Torre Pilar
- Garcia Esteban Mariano
- Olmedilla Garcia Maria Jose
- Olmedilla Garcia Rafael
- Olmedilla Horcajada Victorino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15195 , F 108, S 8, H M 150345, I/A 5 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-28
Empresa: ILUNION CAPITAL HUMANO ETT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Esteban Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25874 , F 170, S 8, H M 195292, I/A 170 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Empresa: FAOLGA SOCIEDAD INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Esteban Mariano
- Olmedilla Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25503 , F 150, S 8, H M 221439, I/A 8 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: FAOLGA SOCIEDAD INMOBILIARIA SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Garcia Esteban Mariano
- Olmedilla Garcia Rafael
Consejero
- Garcia De La Torre Pilar
- Garcia Esteban Mariano
- Olmedilla Garcia Maria Jose
- Olmedilla Garcia Rafael
- Olmedilla Horcajada Victorino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25503 , F 150, S 8, H M 221439, I/A 8 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: MERCASER SL
Administrador Solidario
- Garcia Esteban Mariano
- Olmedilla Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13516 , F 136, S 8, H M 84342, I/A 5 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Empresa: MERCASER SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia De La Torre Pilar
- Garcia Esteban Mariano
- Olmedilla Garcia Maria Jose
- Olmedilla Garcia Rafael
- Olmedilla Horcajada Victorino
Consejero
- Garcia De La Torre Pilar
- Garcia Esteban Mariano
- Olmedilla Garcia Maria Jose
- Olmedilla Garcia Rafael
- Olmedilla Horcajada Victorino
Presidente
Secretario
- Garcia Esteban Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13516 , F 136, S 8, H M 84342, I/A 5 (29/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Apoderado Solidario
- Garcia Esteban Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25874 , F 28, S 8, H M 195292, I/A 160 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-166-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ESTEBAN MARIANO
Mostramos los datos de GARCIA ESTEBAN MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESTEBAN MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos