GARCIA ESQUIROL SORIANO OSCAR
Informe ejecutivo de GARCIA ESQUIROL SORIANO OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ESQUIROL SORIANO OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECKEL MEDICAL SL | Consejero | 08/08/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESQUIROL SORIANO OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESQUIROL SORIANO OSCAR
Empresa: TECKEL MEDICAL SL
Apoderado Solidario
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46607 , F 54, S 8, H B 413671, I/A 19 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-08
Empresa: TECKEL MEDICAL SL
Apoderado Solidario
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46461 , F 187, S 8, H B 413671, I/A 15 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-08
Empresa: TECKEL MEDICAL SL
Apoderado Solidario
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46461 , F 187, S 8, H B 413671, I/A 15 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-08
Empresa: TECKEL MEDICAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
- Valls Figueras Miguel
- VEYRON CAPITAL SL
Presidente
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46461 , F 182, S 8, H B 413671, I/A 13 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-08
Empresa: TECKEL MEDICAL SL
Consejero Delegado
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
- Pascual Forcada Cristian
Consejero
- Forcada Bigas Roger
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
- Pascual Forcada Cristian
Presidente
Vicepresidente
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46461 , F 182, S 8, H B 413671, I/A 13 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-08
Empresa: TECKEL MEDICAL SL
Consejero Delegado
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
- Pascual Forcada Cristian
Consejero
- Forcada Bigas Roger
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
- Pascual Forcada Cristian
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42809 , F 136, S 8, H B 413671, I/A 8 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-234-08
Empresa: TECKEL SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44959 , F 221, S 8, H B 472545, I/A 2 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-08
Empresa: TECKEL MEDICAL SL
Apoderado Solidario
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42809 , F 133, S 8, H B 413671, I/A 3 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
Empresa: TECKEL MEDICAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42809 , F 132, S 8, H B 413671, I/A 2 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
Empresa: TECKEL MEDICAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Esquirol Soriano Oscar
- Pascual Forcada Cristian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42809 , F 131, S 8, H B 413671, I/A 1 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-08
Información de GARCIA ESQUIROL SORIANO OSCAR
Mostramos los datos de GARCIA ESQUIROL SORIANO OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESQUIROL SORIANO OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos