GARCIA ESQUINAS SEGURA MARIA NURIA
Informe ejecutivo de GARCIA ESQUINAS SEGURA MARIA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ESQUINAS SEGURA MARIA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NICSA HILARION ESLAVA SL | Socio Unico | 18/08/2023 | |
HILARION ESLAVA 36 SL | Socio Unico | 18/08/2023 | |
NICSA ALCOBENDAS SL | Apoderado Mancomunado | 20/03/2023 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESQUINAS SEGURA MARIA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESQUINAS SEGURA MARIA NURIA
Empresa: HILARION ESLAVA 36 SL
Socio Único
- Garcia Esquinas Segura Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45635 , F 66, S 8, H M 802432, I/A 1 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Empresa: NICSA HILARION ESLAVA SL
Socio Único
- Garcia Esquinas Segura Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45635 , F 51, S 8, H M 802431, I/A 1 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-28
Empresa: NICSA ALCOBENDAS SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Esquinas Maisonave Carlos
- Garcia Esquinas Segura Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32576 , F 89, S 8, H M 586357, I/A 4 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-28
Empresa: NICSA HILARION ESLAVA SL
Socio Único
- Garcia Esquinas Segura Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32576 , F 115, S 8, H M 586358, I/A 4 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-28
Empresa: NICSA XXI SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Esquinas Segura Maria Nuria
Consejero
- Garcia Esquinas Segura Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19040 , F 38, S 8, H M 332842, I/A 8 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-28
Empresa: NICSA XXI SL
Apoderado Solidario
- Garcia Esquinas Segura Eduardo Manuel
- Garcia Esquinas Segura Jose Javier
- Garcia Esquinas Segura Maria Nuria
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Esquinas Segura Eduardo Manuel
- Garcia Esquinas Segura Jose Javier
- Garcia Esquinas Segura Maria Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19040 , F 36, S 8, H M 332842, I/A 5 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-28
Información de GARCIA ESQUINAS SEGURA MARIA NURIA
Mostramos los datos de GARCIA ESQUINAS SEGURA MARIA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESQUINAS SEGURA MARIA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos