GARCIA ESPINOS ALBERTO
Informe ejecutivo de GARCIA ESPINOS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ESPINOS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVICOLA MORALEJA SA | Consejero Delegado Solidario | 01/02/2023 | |
AVICOLA MORALEJA SA | Presidente | 01/02/2023 | |
AVICOLA MORALEJA SA | Consejero | 01/02/2023 | |
AVICAZA SA | Administrador Unico | 05/03/2019 | |
COOPIENSOS NUTRICION ANIMAL SL | Consejero | 26/10/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESPINOS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESPINOS ALBERTO
Empresa: COOPIENSOS NUTRICION ANIMAL SL
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 349546, I/A 20 (27/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-192-28
Empresa: AVICOLA MORALEJA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Espinos Alberto
Consejero
- Garcia Espinos Alberto
- Garcia Sanchez Ignacio
- Garcia Sanchez Natalia
- Garcia Sanchez Oscar
Presidente
- Garcia Espinos Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31458 , F 211, S 8, H M 75278, I/A 30 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: AVICOLA MORALEJA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Espinos Alberto
Consejero
- Garcia Espinos Alberto
- Garcia Espinos Ignacio
- Garcia Espinos Pedro
Presidente
- Garcia Espinos Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31458 , F 211, S 8, H M 75278, I/A 30 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-28
Empresa: COOPIENSOS NUTRICION ANIMAL SL
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32256 , F 206, S 8, H M 349546, I/A 17 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: COOPIENSOS NUTRICION ANIMAL SL
Secretario
- Garcia Espinos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32256 , F 206, S 8, H M 349546, I/A 17 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-97-28
Empresa: AVICAZA SA
Administrador Unico
- Garcia Espinos Alberto
Administrador Suplente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4934 , F 25, S 8, H M 80700, I/A 17 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Empresa: AVICAZA SA
Consejero Delegado
- Garcia Espinos Alberto
Consejero
- Garcia Espinos Alberto
- Garcia Espinos Ignacio
- Sanchez Hernandez Antonia
Presidente
- Garcia Espinos Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4934 , F 25, S 8, H M 80700, I/A 17 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Empresa: AVICOLA MORALEJA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Espinos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31458 , F 209, S 8, H M 75278, I/A 24 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-28
Empresa: AVICOLA MORALEJA SA
Consejero
- Garcia Espinos Alberto
- Garcia Espinos Ignacio
- Garcia Espinos Pedro
Presidente
- Garcia Espinos Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30345 , F 225, S 8, H M 75278, I/A 22 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: AVICOLA MORALEJA SA
Consejero Delegado
- Garcia Espinos Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30345 , F 225, S 8, H M 75278, I/A 22 (29/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA ESPINOS ALBERTO
Mostramos los datos de GARCIA ESPINOS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESPINOS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos