GARCIA ESPINAR JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA ESPINAR JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ESPINAR JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERIDA MEDITERRANEA SL | Administrador Unico | 21/05/2021 | |
ENTIDAD CERTIFICADORA DE SERVICIOS ON LINE SL | Administrador Unico | 10/10/2012 | |
SPORTMEDIA COMUNICACION SL | Socio Unico | 25/10/2010 | |
SPORTMEDIA COMUNICACION SL | Administrador Unico | 25/10/2010 | |
ETICERT RSC SL | Administrador Unico | 22/10/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESPINAR JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESPINAR JAVIER
Empresa: MERIDA MEDITERRANEA SL
Administrador Unico
- Garcia Espinar Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41980 , F 21, S 8, H M 743360, I/A 1 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Administrador Unico
- Garcia Espinar Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22754 , F 80, S 8, H M 407184, I/A 2 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Administrador Solidario
- Garcia Espinar Javier
- Ruiz Sanchez Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22754 , F 80, S 8, H M 407184, I/A 2 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-28
Empresa: SPORTMEDIA COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Garcia Espinar Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28196 , F 104, S 8, H M 507861, I/A 1 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-28
Empresa: SPORTMEDIA COMUNICACION SL
Socio Único
- Garcia Espinar Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28196 , F 104, S 8, H M 507861, I/A 1 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-213-28
Empresa: ETICERT RSC SL
Administrador Unico
- Garcia Espinar Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28196 , F 37, S 8, H M 507856, I/A 1 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-28
Información de GARCIA ESPINAR JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA ESPINAR JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESPINAR JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos