GARCIA ESPARTERO FRANCISCO
Informe ejecutivo de GARCIA ESPARTERO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA ESPARTERO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES LOS NADALES SL | Administrador Unico | 27/04/2016 | |
PROMOCIONES LOS NADALES SL | Apoderado | 01/08/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESPARTERO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESPARTERO FRANCISCO
Empresa: PROMOCIONES LOS NADALES SL
Administrador Unico
- Garcia Espartero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261, L 2174, F 221, S 8, H MA 11478, I/A 15 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-29
Empresa: INMOBECO SL
Apoderado
- Garcia Espartero Francisco
- Garcia Vargas Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739, L 652, F 176, S 8, H MA 22528, I/A 9 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-29
Empresa: V K SL
Administrador Solidario
- Garcia Espartero Francisco
- Garcia Espartero Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9966 , F 101, S 8, H M 159497, I/A 3 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Empresa: PROMOCIONES LOS NADALES SL
Apoderado
- Garcia Espartero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261, L 2174, F 220, S 8, H MA 11478, I/A 11 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-29
Empresa: INMOBECO SL
Apoderado
- Garcia Espartero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739, L 652, F 175, S 8, H MA 22528, I/A 7 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-29
Empresa: LINARES 2005 SL
Administrador Unico
- Garcia Espartero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 354 , F 103, S 8, H J 13245, I/A 4 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-23
Empresa: OLYMPIA 2005 SL
Administrador Unico
- Garcia Espartero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 195, S 8, H J 13614, I/A 4 (13/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-23
Empresa: INMOBECO SL
Administrador Unico
- Garcia Espartero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739, L 652, F 175, S 8, H MA 22528, I/A 4 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Empresa: PROMOCIONES LOS NADALES SA
Administrador Unico
- Garcia Espartero Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261, L 2174, F 218, S 8, H MA 11478, I/A 8 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-234-29
Información de GARCIA ESPARTERO FRANCISCO
Mostramos los datos de GARCIA ESPARTERO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESPARTERO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos