GARCIA ESCUDERO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA ESCUDERO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ESCUDERO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREMIUM SISTEMAS DE ELEVACION SL | Socio Unico | 05/12/2016 | |
PREMIUM SISTEMAS DE ELEVACION SL | Administrador Unico | 05/12/2016 | |
SERTEC MANUTENCION SL | Administrador Unico | 21/06/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESCUDERO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESCUDERO JOSE ANTONIO
Empresa: TALLERES HERMANOS GARCIA ESCUDERO SL
Administrador Unico
- Garcia Escudero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 220, S 8, H GR 722, I/A 7 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-18
Empresa: TALLERES HERMANOS GARCIA ESCUDERO SL
Administrador Unico
- Garcia Escudero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 220, S 8, H GR 722, I/A 6 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-18
Empresa: TALLERES HERMANOS GARCIA ESCUDERO SL
Administrador Solidario
- Garcia Escudero Antonio Jesus
- Garcia Escudero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 220, S 8, H GR 722, I/A 6 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-18
Empresa: PREMIUM SISTEMAS DE ELEVACION SL
Administrador Unico
- Garcia Escudero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33911 , F 191, S 8, H M 610270, I/A 2 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-28
Empresa: PREMIUM SISTEMAS DE ELEVACION SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Escudero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33911 , F 191, S 8, H M 610270, I/A 2 (05/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-28
Empresa: SERTEC MANUTENCION SL
Administrador Unico
- Garcia Escudero Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31286 , F 141, S 8, H M 563141, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Empresa: SERTEC MANUTENCION SL
Administrador Solidario
- Garcia Escudero Jose Antonio
- Torres Martin Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31286 , F 141, S 8, H M 563141, I/A 2 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-28
Empresa: SERTEC MANUTENCION SL
Administrador Solidario
- Garcia Escudero Jose Antonio
- Torres Martin Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31286 , F 139, S 8, H M 563141, I/A 1 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-28
Información de GARCIA ESCUDERO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA ESCUDERO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESCUDERO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos