GARCIA ESCLAPEZ MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GARCIA ESCLAPEZ MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA ESCLAPEZ MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SACLAMA SL | Apoderado | 30/11/2022 | |
GESTIONES Y URBANIZACIONES UNION 5 SL | Administrador Unico | 01/07/2022 | |
PANTANO ILICITANO SL | Administrador Unico | 01/07/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESCLAPEZ MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESCLAPEZ MARIA TERESA
Empresa: SACLAMA SL
Apoderado
- Garcia Esclapez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 211, S 8, H A 16615, I/A 18 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-03
Empresa: SACLAMA SL
Consejero Delegado
- Garcia Esclapez Maria Teresa
Consejero
- Esclapez Dolo Maria
- Garcia Esclapez Clara Asuncion
- Garcia Esclapez Maria Teresa
- Garcia Esclapez Salvador
Presidente
- Garcia Esclapez Maria Teresa
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1649 , F 51, S 8, H A 16615, I/A 17 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-03
Administrador Unico
- Garcia Esclapez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2077 , F 199, S 8, H A 45907, I/A 5 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-03
Empresa: PRIMIS INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esclapez Dolo Maria
- Garcia Esclapez Clara Asuncion
- Garcia Esclapez Maria Teresa
- Garcia Esclapez Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2079 , F 142, S 8, H A 45995, I/A 8 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-03
Empresa: PANTANO ILICITANO SL
Administrador Unico
- Garcia Esclapez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4366 , F 131, S 8, H A 28674, I/A 6 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-03
Empresa: ELIG MANUFACTURAS DE ACERO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Esclapez Dolo Maria
- Garcia Esclapez Clara Asuncion
- Garcia Esclapez Maria Teresa
- Garcia Esclapez Salvador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 189, S 8, H A 16609, I/A 23 (02/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-217-03
Empresa: TALLERES DE MATRICERIA ONIL SL
Administrador Unico
- Garcia Esclapez Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505 , F 143, S 8, H A 16613, I/A 8 (03/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-03
Empresa: GARES DERIVADOS METALURGICOS SL
Consejero Delegado
- Garcia Esclapez Maria Teresa
Consejero
- Esclapez Dolo Maria
- Garcia Esclapez Clara Asuncion
- Garcia Esclapez Maria Teresa
- Garcia Esclapez Salvador
Presidente
- Garcia Esclapez Maria Teresa
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2357 , F 102, S 8, H A 16607, I/A A (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-8-03
Información de GARCIA ESCLAPEZ MARIA TERESA
Mostramos los datos de GARCIA ESCLAPEZ MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESCLAPEZ MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos