GARCIA ESCAMEZ CARMELO
Informe ejecutivo de GARCIA ESCAMEZ CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ESCAMEZ CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HEBI-CLASS SL | Socio Unico | 18/01/2019 | |
HEBI-CLASS SL | Administrador Unico | 26/07/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA ESCAMEZ CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ESCAMEZ CARMELO
Empresa: HEBI-CLASS SL
Socio Único
- Garcia Escamez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9838, L 7120, F 191, S 8, H V 161047, I/A 6 (18/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-46
Empresa: HEBI-CLASS SL
Administrador Unico
- Garcia Escamez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9838, L 7120, F 190, S 8, H V 161047, I/A 4 (26/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-146-46
Empresa: HEBI-CLASS SL
Administrador Unico
- Garcia Escamez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9838, L 7120, F 190, S 8, H V 161047, I/A 3 (17/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-37-46
Empresa: HEBI-CLASS SL
Administrador Unico
- Garcia Escamez Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9838, L 7120, F 188, S 8, H V 161047, I/A 1 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-46
Información de GARCIA ESCAMEZ CARMELO
Mostramos los datos de GARCIA ESCAMEZ CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ESCAMEZ CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos