GARCIA ENCINAS MARIA DE LAS MERCEDES
Informe ejecutivo de GARCIA ENCINAS MARIA DE LAS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ENCINAS MARIA DE LAS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GERESCYL SL | Consejero | 19/11/2012 | 10/01/2017 |
GERESCYL SL | Administrador Unico | 21/09/2010 | 19/11/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA ENCINAS MARIA DE LAS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ENCINAS MARIA DE LAS MERCEDES
Empresa: GERESCYL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Carneiro Jose Manuel
- Garcia Encinas Maria De Las Mercedes
- Herreros Lopez Antonio Miguel
- Parra Salvanes Eric
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 100, S 8, H VA 23452, I/A 8 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-47
Empresa: GERESCYL SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Fernandez Carneiro Jose Manuel
- Garcia Encinas Maria De Las Mercedes
- Herreros Lopez Antonio Miguel
- Parra Salvanes Eric
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 223, S 8, H VA 23452, I/A 3 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-47
Empresa: GERESCYL SL
Administrador Unico
- Garcia Encinas Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 223, S 8, H VA 23452, I/A 3 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-228-47
Empresa: GERESCYL SL
Administrador Unico
- Garcia Encinas Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1385 , F 211, S 8, H VA 23452, I/A 1 (21/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-189-47
Información de GARCIA ENCINAS MARIA DE LAS MERCEDES
Mostramos los datos de GARCIA ENCINAS MARIA DE LAS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ENCINAS MARIA DE LAS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos