GARCIA DUQUE PEDRO
Informe ejecutivo de GARCIA DUQUE PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA DUQUE PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLA ENCARNA 1990 SL | Socio Unico | 15/03/2019 | |
VILLA ENCARNA 1990 SL | Administrador Unico | 15/03/2019 | |
REHABILITACIONES DEL EDIFICIO DUQUE SL | Apoderado Solidario | 16/07/2018 | |
GADUCON SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 11/04/2018 | |
GADUCON SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado | 10/04/2017 | |
GADUCON PROYECTOS Y OBRAS SL | Apoderado | 31/07/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA DUQUE PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DUQUE PEDRO
Empresa: VILLA ENCARNA 1990 SL
Administrador Unico
- Garcia Duque Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 2, S 8, H CA 48563, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-11
Empresa: VILLA ENCARNA 1990 SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Duque Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2169 , F 2, S 8, H CA 48563, I/A 2 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-11
Apoderado Solidario
- Garcia Duque Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46490 , F 215, S 8, H B 521752, I/A 2 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-08
Empresa: GADUCON SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Garcia Duque Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 46, S 8, H CA 48969, I/A 4 (11/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-11
Empresa: GADUCON SERVICIOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Garcia Duque Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2179 , F 45, S 8, H CA 48969, I/A 3 (10/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-74-11
Empresa: GADUCON PROYECTOS Y OBRAS SL
Apoderado
- Garcia Duque Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2005 , F 114, S 8, H CA 41573, I/A 4 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-11
Empresa: CONSTRUCCIONES Y REFORMAS CASIN SL
Administrador Unico
- Garcia Duque Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1884 , F 160, S 8, H CA 36534, I/A 2 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-11
Información de GARCIA DUQUE PEDRO
Mostramos los datos de GARCIA DUQUE PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DUQUE PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos