GARCIA-DONAS JIMENEZ JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA-DONAS JIMENEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA-DONAS JIMENEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ONCOPERSONAL SLP | Socio Unico | 23/11/2020 | |
ONCOPERSONAL SLP | Administrador Unico | 23/11/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA-DONAS JIMENEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-DONAS JIMENEZ JESUS
Empresa: ONCOPERSONAL SLP
Administrador Unico
- Garcia-donas Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41179 , F 1, S 8, H M 730100, I/A 1 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Empresa: ONCOPERSONAL SLP
Socio Único
- Garcia-donas Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41179 , F 1, S 8, H M 730100, I/A 1 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-28
Empresa: GENOMIDEAS SLP
Liquidador
- Garcia-donas Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 174, S 8, H M 542137, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: GENOMIDEAS SLP
Administrador Unico
- Garcia-donas Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 174, S 8, H M 542137, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Empresa: JGD ONCOLOGY SOLUTIONS SLP
Administrador Unico
- Garcia-donas Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 172, S 8, H M 542137, I/A 1 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Empresa: JGD ONCOLOGY SOLUTIONS SLP
Socio Único
- Garcia-donas Jimenez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30115 , F 172, S 8, H M 542137, I/A 1 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Información de GARCIA-DONAS JIMENEZ JESUS
Mostramos los datos de GARCIA-DONAS JIMENEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-DONAS JIMENEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos