GARCIA DONAS ARAUJO FELIX
Informe ejecutivo de GARCIA DONAS ARAUJO FELIX
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA DONAS ARAUJO FELIX
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DAINESE IBERICA SL | Secretario | 28/05/2024 | |
DAINESE IBERICA SL | Consejero | 28/05/2024 | |
ARTE BOCADO SL | Apoderado Solidario | 25/01/2024 | |
SENIOR MANAGER AUDITORS I CONSULTORS SL | Apoderado Solidario | 28/03/2023 | |
SENIOR MANAGER AUDITORS I CONSULTORS SL | Administrador Mancomunado | 23/03/2023 | |
DAINESE IBERICA SL | Apoderado Solidario | 30/12/2021 | |
INNOVIBE SL | Apoderado Solidario | 20/10/2020 | |
BERINGIA SL | Apoderado | 30/04/2020 | |
SENIOR MANAGER AUDITORS I CONSULTORS SL | Apoderado Solidario | 29/07/2019 | |
S.T. DUPONT IBERIA SA | Apoderado | 03/05/2017 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA DONAS ARAUJO FELIX
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DONAS ARAUJO FELIX
Empresa: DAINESE IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Consejero
- Garcia Donas Araujo Felix
- Gianni Lievore
- Mora Valls Joaquin
Presidente
Secretario
- Garcia Donas Araujo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 303827, I/A 10 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-08
Empresa: ARTE BOCADO SL
Apoderado Solidario
- Garcia Donas Araujo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49096 , F 52, S 8, H B 607524, I/A 3 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-08
Apoderado Solidario
- Garcia Donas Araujo Felix
- Porta Tirbio Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36832 , F 201, S 8, H B 288072, I/A 6 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Administrador Mancomunado
- Garcia Donas Araujo Felix
- Porta Tirbio Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36832 , F 200, S 8, H B 288072, I/A 5 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-08
Apoderado Solidario
Apoderado
- Fernandez Gonzalez Miguel Angel
- Fernandez Gonzalez Miguel Angel
- Garcia Donas Araujo Felix
- Garcia Donas Araujo Felix
- Porta Tirbio Antoni
- Porta Tirbio Antoni
Consejero
- Fernandez Gonzalez Miguel Angel
- Garcia Donas Araujo Felix
- Porta Tirbio Antoni
Presidente
Secretario
- Garcia Donas Araujo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36832 , F 200, S 8, H B 288072, I/A 5 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-08
Empresa: DAINESE IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Garcia Donas Araujo Felix
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37559 , F 110, S 8, H B 303827, I/A 9 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-5-08
Empresa: DAINESE IBERICA SL
Administrador Solidario
- Garcia Donas Araujo Felix
- Gianni Lievore
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37559 , F 109, S 8, H B 303827, I/A 8 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-08
Empresa: INNOVIBE SL
Apoderado Solidario
- Garcia Donas Araujo Felix
- Viktor Hans Walter Meier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47359 , F 87, S 8, H B 549578, I/A 2 (20/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Empresa: BERINGIA SL
Apoderado
- Garcia Donas Araujo Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 8, S 8, H VI 15687, I/A 4 (30/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-94-01
Apoderado Solidario
- Fernandez Gonzalez Miguel Angel
- Garcia Donas Araujo Felix
- Porta Tirbio Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36832 , F 200, S 8, H B 288072, I/A 4 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA DONAS ARAUJO FELIX
Mostramos los datos de GARCIA DONAS ARAUJO FELIX que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DONAS ARAUJO FELIX, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos