GARCIA DOMINGUEZ ROSA ANA
Informe ejecutivo de GARCIA DOMINGUEZ ROSA ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA DOMINGUEZ ROSA ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOTORA DE VIVIENDAS AMPARADAS SL | Administrador Solidario | 19/11/2013 | 04/01/2024 |
PROMOTORA DE VIVIENDAS AMPARADAS SL | Consejero Delegado Solidario | 21/03/2011 | 19/11/2013 |
PROMOTORA DE VIVIENDAS AMPARADAS SL | Secretario | 21/03/2011 | 19/11/2013 |
PROMOTORA DE VIVIENDAS AMPARADAS SL | Consejero | 21/03/2011 | 19/11/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA DOMINGUEZ ROSA ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DOMINGUEZ ROSA ANA
Empresa: PROMOTORA DE VIVIENDAS AMPARADAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Dominguez Juan Francisco
- Garcia Dominguez Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3729 , F 147, S 8, H A 29987, I/A 11 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-03
Empresa: PROMOTORA DE VIVIENDAS AMPARADAS SA
Administrador Solidario
- Garcia Dominguez Juan Francisco
- Garcia Dominguez Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 25, S 8, H A 29987, I/A 9 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-03
Empresa: PROMOTORA DE VIVIENDAS AMPARADAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Dominguez Juan Francisco
- Garcia Dominguez Rosa Ana
Consejero
- Garcia Dominguez Juan Francisco
- Garcia Dominguez Rosa Ana
- Garcia Dotor Sanchez Mateos Maria Josefa
Presidente
Secretario
- Garcia Dominguez Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 25, S 8, H A 29987, I/A 9 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-03
Empresa: PROMOTORA DE VIVIENDAS AMPARADAS SA
Consejero
- Garcia Dominguez Juan Francisco
- Garcia Dominguez Rosa Ana
- Garcia Dotor Sanchez Mateos Maria Josefa
Presidente
Secretario
- Garcia Dominguez Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 25, S 8, H A 29987, I/A 8 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-03
Empresa: PROMOTORA DE VIVIENDAS AMPARADAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Dominguez Juan Francisco
- Garcia Dominguez Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 25, S 8, H A 29987, I/A 8 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-03
Empresa: PROMOTORA DE VIVIENDAS AMPARADAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Dominguez Juan Francisco
- Garcia Dominguez Rosa Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1761 , F 25, S 8, H A 29987, I/A 8 (21/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-03
Información de GARCIA DOMINGUEZ ROSA ANA
Mostramos los datos de GARCIA DOMINGUEZ ROSA ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DOMINGUEZ ROSA ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos