GARCIA DIEGO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA DIEGO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA DIEGO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDEM CANTABRIA FP | Miem.Com.Ctr | 12/01/2015 | 07/10/2016 |
TALLERES ALVARO SL | Administrador Solidario | 04/07/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA DIEGO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DIEGO JOSE MANUEL
Empresa: FONDEM CANTABRIA FP
Miem.Com.Ctr
- Garcia Diego Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27644 , F 76, S 8, H M 7918, I/A 31 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-28
Empresa: FONDEM CANTABRIA FP
Miem.Com.Ctr
- Camus Aparicio Pedro Jesus
- Fernandez Toribio Miguel Angel
- Garcia Diego Jose Manuel
- Orozco De La Dehesa Andres Juan
- Soto Soler Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27644 , F 75, S 8, H M 7918, I/A 30 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-28
Empresa: TALLERES ALVARO SL
Administrador Solidario
- Garcia Diego Jose Manuel
- Gonzalez Cabo Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 566 , F 4, S 8, H S 6181, I/A 3 (04/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-130-39
Información de GARCIA DIEGO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA DIEGO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DIEGO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos