GARCIA DIAZ ROSA MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA DIAZ ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA DIAZ ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRUG STORE GRAN VIA SL | Apoderado | 24/07/2019 | |
NAVAGARDI SL | Administrador Unico | 11/02/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA DIAZ ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DIAZ ROSA MARIA
Empresa: SET ARQUITECTURA SL
Liquidador
- Garcia Diaz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1972 , F 98, S 8, H GC 32318, I/A 4 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-35
Empresa: SET ARQUITECTURA SL
Administrador Unico
- Garcia Diaz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1972 , F 98, S 8, H GC 32318, I/A 4 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-170-35
Empresa: DRUG STORE GRAN VIA SA
Apoderado
- Garcia Diaz Rosa Maria
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7998 , F 149, S 8, H M 129201, I/A 18 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Empresa: DRUG STORE GRAN VIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Garcia Diaz Rosa Maria
Apoderado
- Garcia Diaz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7998 , F 149, S 8, H M 129201, I/A 18 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Empresa: DRUG STORE GRAN VIA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Garcia Diaz Rosa Maria
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7998 , F 147, S 8, H M 129201, I/A 17 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-98-28
Empresa: NAVAGARDI SL
Administrador Unico
- Garcia Diaz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 74, L 32, F 182, S 8, H AV 1450, I/A 3 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-05
Apoderado
- Garcia Diaz Rosa Maria
- Garcia Diaz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1945 , F 19, S 8, H GC 40876, I/A 7 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-35
Apoderado
- Garcia Diaz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1945 , F 18, S 8, H GC 40876, I/A 4 (18/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-35
Empresa: SET ARQUITECTURA SLP
Administrador Unico
- Garcia Diaz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 68, S 8, H GC 32318, I/A 3 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-35
Empresa: SET ARQUITECTURA SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
Socio
- Garcia Diaz Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 68, S 8, H GC 32318, I/A 3 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-35
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA DIAZ ROSA MARIA
Mostramos los datos de GARCIA DIAZ ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DIAZ ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos