GARCIA DIAZ JOSE GABRIEL
Informe ejecutivo de GARCIA DIAZ JOSE GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA DIAZ JOSE GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOMARSA DE PATRIMONIOS SL | Administrador Unico | 14/12/2015 | |
RESTAURACION SAMAR SL | Administrador Unico | 17/01/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA DIAZ JOSE GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DIAZ JOSE GABRIEL
Empresa: PAPAS J. GARCIA SL
Administrador Unico
- Garcia Diaz Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877, L 1437, F 105, S 8, H CS 45651, I/A 2 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-12
Empresa: PAPAS J. GARCIA SL
Administrador Unico
- Garcia Diaz Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1877, L 1437, F 104, S 8, H CS 45651, I/A 1 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-12
Empresa: ECOSPLIT SL
Administrador Unico
- Garcia Diaz Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32645 , F 61, S 8, H M 587617, I/A 2 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-28
Empresa: JOMARSA DE PATRIMONIOS SL
Administrador Unico
- Garcia Diaz Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1689, L 1250, F 65, S 8, H CS 38211, I/A 1 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-12
Empresa: ECOSPLIT SL
Administrador Unico
- Garcia Diaz Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32645 , F 60, S 8, H M 587617, I/A 1 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Empresa: ECOSPLIT SL
Socio Único
- Garcia Diaz Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32645 , F 60, S 8, H M 587617, I/A 1 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-185-28
Empresa: RESTAURACION SAMAR SL
Administrador Unico
- Garcia Diaz Jose Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582, L 1144, F 147, S 8, H CS 33801, I/A 1 (17/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-20-12
Información de GARCIA DIAZ JOSE GABRIEL
Mostramos los datos de GARCIA DIAZ JOSE GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DIAZ JOSE GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos