GARCIA DELGADO RUBEN
Informe ejecutivo de GARCIA DELGADO RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA DELGADO RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALLERS DELGAR SL | Administrador Solidario | 18/01/2024 | |
SENSUAL BARRE SL | Administrador Solidario | 20/07/2021 | |
TALLERS DELGAR SL | Apoderado | 11/05/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA DELGADO RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA DELGADO RUBEN
Empresa: DELMAR CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Delgado Ruben
- Martinez Prieto Silvia
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368, L 366, F 76, S 8, H IB 18096, I/A 2 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-07
Empresa: RD LA VOZ DE TU CUERPO SL
Administrador Solidario
- Garcia Delgado Ruben
- Martinez Prieto Israel
- Martinez Prieto Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 405, L 403, F 219, S 8, H IB 20662, I/A 2 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-07
Empresa: TALLERS DELGAR SL
Administrador Solidario
- Garcia Delgado Ruben
- Garcia Manzano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28193 , F 173, S 8, H B 133380, I/A 9 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Empresa: SENSUAL BARRE SL
Administrador Solidario
- Garcia Delgado Ruben
- Martinez Prieto Israel
- Martinez Prieto Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 220, S 8, H PM 91596, I/A 1 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-07
Empresa: RD LA VOZ DE TU CUERPO SL
Administrador Solidario
- Garcia Delgado Ruben
- Martinez Prieto Israel
- Martinez Prieto Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2908 , F 216, S 8, H PM 91595, I/A 1 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-07
Empresa: DELMAR CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Delgado Ruben
- Martinez Prieto Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 368, L 366, F 75, S 8, H IB 18096, I/A 1 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-89-07
Empresa: COMERCIAL GARDELMA SL
Administrador Solidario
- Garcia Delgado Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29042 , F 149, S 8, H M 523004, I/A 4 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Empresa: COMERCIAL GARDELMA SL
Administrador Solidario
- Garcia Delgado Diego
- Garcia Delgado Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29042 , F 149, S 8, H M 523004, I/A 3 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: TALLERS DELGAR SL
Apoderado
- Garcia Delgado Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28193 , F 171, S 8, H B 133380, I/A 5 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-08
Información de GARCIA DELGADO RUBEN
Mostramos los datos de GARCIA DELGADO RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA DELGADO RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos